6. november 2023Overskudd på DKK 3,6 mio.CALENTEGAARDEN ApSCALENTEGAARDEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Stine Norup Reenberg eier 24% av virksomheten.Se mere
3. november 2023Overskudd på DKK 1,1 mio.I. P. INVEST. RANDERS A/SI. P. INVEST. RANDERS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Stine Norup Reenberg er medlem av styret.Se mere
3. november 2023Overskudd på DKK 442.071 Rist ApSRist ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Stine Norup Reenberg eier 24% av virksomheten.Se mere
3. november 2023Overskudd på DKK 1,1 mio.T. P. FINANS, RANDERS ApST. P. FINANS, RANDERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Stine Norup Reenberg eier 24% av virksomheten.Se mere
2. november 2023Overskudd på DKK 809.144 S.N.P. INVEST RANDERS ApSS.N.P. INVEST RANDERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Stine Norup Reenberg er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2023Erstatning i styretCALENTEGAARDEN ApS3 endringer i styret for CALENTEGAARDEN ApS. Stine Norup Reenberg eier 24% av virksomheten.Se mere
1. mai 2023Erstatning i styretI. P. INVEST. RANDERS A/S3 endringer i styret for I. P. INVEST. RANDERS A/S. Stine Norup Reenberg er fortsatt styremedlem.Se mere
1. mai 2023Rasmus Valbjørn Søndergaard blir med i ledelsenCALENTEGAARDEN ApSRasmus Valbjørn Søndergaard erstatter Ivan Valbjørn Poulsen i ledelsen for CALENTEGAARDEN ApS etter en periode på 19 år. Stine Norup Reenberg eier 24% av virksomheten.Se mere
1. mai 2023Rasmus Valbjørn Søndergaard blir med i ledelsenI. P. INVEST. RANDERS A/SRasmus Valbjørn Søndergaard erstatter Ivan Valbjørn Poulsen i ledelsen for I. P. INVEST. RANDERS A/S etter en periode på 41 år. Stine Norup Reenberg er medlem av styret.Se mere
1. mai 2023Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberI. P. INVEST. RANDERS A/STidligere bransje: Anden udlejning af boliger. Stine Norup Reenberg er medlem av styret.Se mere
31. mars 2023AdresseendringI. P. INVEST. RANDERS A/SI. P. INVEST. RANDERS A/S flytter fra Randers C til Ebeltoft. Stine Norup Reenberg er medlem av styret.Se mere
31. mars 2023AdresseendringRist ApSRist ApS flytter fra Randers C til Ebeltoft. Stine Norup Reenberg eier 24% av virksomheten.Se mere
31. mars 2023AdresseendringT. P. FINANS, RANDERS ApST. P. FINANS, RANDERS ApS flytter fra Randers C til Ebeltoft. Stine Norup Reenberg eier 24% av virksomheten.Se mere
1. november 2022Overskudd på DKK 1,3 mio.T. P. FINANS, RANDERS ApST. P. FINANS, RANDERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Stine Norup Reenberg eier 24% av virksomheten.Se mere
31. oktober 2022Overskudd på DKK 3,3 mio.Rist ApSRist ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Stine Norup Reenberg eier 24% av virksomheten.Se mere
31. oktober 2022Overskudd på DKK 2,5 mio.I. P. INVEST. RANDERS A/SI. P. INVEST. RANDERS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Stine Norup Reenberg er medlem av styret.Se mere
31. oktober 2022Overskudd på DKK 5,5 mio.CALENTEGAARDEN ApSCALENTEGAARDEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Stine Norup Reenberg eier 24% av virksomheten.Se mere
31. oktober 2022Overskudd på DKK 1,4 mio.S.N.P. INVEST RANDERS ApSS.N.P. INVEST RANDERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Stine Norup Reenberg er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 2021Overskudd på DKK 3,2 mio.CALENTEGAARDEN ApSCALENTEGAARDEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Stine Norup Reenberg eier 24% av virksomheten.Se mere
30. september 2021Overskudd på DKK 732.633 S.N.P. INVEST RANDERS ApSS.N.P. INVEST RANDERS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Stine Norup Reenberg er medlem af ledelsen.Se mere