7. maiOverskudd på DKK 7,4 mio.FIRMENICH DENMARK ApSFIRMENICH DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 31. desember 2023. Jacob Ravn Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. november 2022 · Erhvervplus.dkOverskuddet stiger: Firmenich Denmark ApS fik millionoverskudVirksomheden ledes af direktør Jacob Ravn Nielsen. Les artikkel
16. november 2022Overskudd på DKK 3,7 mio.FIRMENICH DENMARK ApSFIRMENICH DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jacob Ravn Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. oktober 2021Overskudd på DKK 3,5 mio.FIRMENICH DENMARK ApSFIRMENICH DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jacob Ravn Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. mars 2021Karel Wolfgang Stoschek blir med i styretFIRMENICH DENMARK ApSKarel Wolfgang Stoschek blir med i styret for FIRMENICH DENMARK ApS. Jacob Ravn Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. oktober 2020Overskudd på DKK 3,3 mio.FIRMENICH DENMARK ApSFIRMENICH DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Jacob Ravn Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. september 2020Paulo Sergio Menoita Nogueira forlater styretFIRMENICH DENMARK ApSPaulo Sergio Menoita Nogueira forlater styret for FIRMENICH DENMARK ApS etter en periode på 3 år. Jacob Ravn Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. september 2019Overskudd på DKK 3,0 mio.FIRMENICH DENMARK ApSFIRMENICH DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Jacob Ravn Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. oktober 2018Overskudd på DKK 4,2 mio.FIRMENICH DENMARK ApSFIRMENICH DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Jacob Ravn Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2017Overskudd på DKK 2,5 mio.FIRMENICH DENMARK ApSFIRMENICH DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Jacob Ravn Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. september 2017Erstatning i styretFIRMENICH DENMARK ApS4 endringer i styret for FIRMENICH DENMARK ApS. Jacob Ravn Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. oktober 2016Overskudd på DKK 2,0 mio.FIRMENICH DENMARK ApSFIRMENICH DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Jacob Ravn Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2015Overskudd på DKK 6,0 mio.FIRMENICH DENMARK ApSFIRMENICH DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Jacob Ravn Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2015Mark Andrew Bailey blir med i styretFIRMENICH DENMARK ApSMark Andrew Bailey blir med i styret for FIRMENICH DENMARK ApS. Jacob Ravn Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. desember 2014Overskudd på DKK 1,6 mio.FIRMENICH DENMARK ApSFIRMENICH DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Jacob Ravn Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 2014Joanne Fischlin forlater styretFIRMENICH DENMARK ApSJoanne Fischlin forlater styret for FIRMENICH DENMARK ApS etter en periode på 5 år. Jacob Ravn Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2014AdresseendringFIRMENICH DENMARK ApSFIRMENICH DENMARK ApS flytter fra Brabrand til Aarhus N. Jacob Ravn Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. november 2013Overskudd på DKK 2,3 mio.FIRMENICH DENMARK ApSFIRMENICH DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Jacob Ravn Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. oktober 2013Jerome Ferry blir ny styrelederFIRMENICH DENMARK ApSJerome Ferry erstatter Rogan Gething som styreleder hos FIRMENICH DENMARK ApS etter en periode på 2 år. Jacob Ravn Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2013Jacob Ravn Nielsen blir med i styretFIRMENICH DENMARK ApSJacob Ravn Nielsen blir med i styret for FIRMENICH DENMARK ApS.Se mere