30. oktober 2014Joanne Fischlin forlater styretFIRMENICH DENMARK ApSJoanne Fischlin forlater styret for FIRMENICH DENMARK ApS etter en periode på 5 år.Se mere
17. juni 2014AdresseendringFIRMENICH DENMARK ApSFIRMENICH DENMARK ApS flytter fra Brabrand til Aarhus N. Joanne Fischlin er medlem av styret.Se mere
15. november 2013Overskudd på DKK 2,3 mio.FIRMENICH DENMARK ApSFIRMENICH DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Joanne Fischlin er medlem av styret.Se mere
4. oktober 2013Jerome Ferry blir ny styrelederFIRMENICH DENMARK ApSJerome Ferry erstatter Rogan Gething som styreleder hos FIRMENICH DENMARK ApS etter en periode på 2 år. Joanne Fischlin er fortsatt styremedlem.Se mere
1. januar 2013Jacob Ravn Nielsen blir med i styretFIRMENICH DENMARK ApSJacob Ravn Nielsen blir med i styret for FIRMENICH DENMARK ApS. Joanne Fischlin er fortsatt styremedlem.Se mere
1. januar 2013Jacob Ravn Nielsen blir med i ledelsenFIRMENICH DENMARK ApSJacob Ravn Nielsen blir med i ledelsen for FIRMENICH DENMARK ApS. Joanne Fischlin er medlem av styret.Se mere
31. desember 2012Steen Nordmark Kunnerup forlater styretFIRMENICH DENMARK ApSSteen Nordmark Kunnerup forlater styret for FIRMENICH DENMARK ApS etter en periode på 2 år. Joanne Fischlin er fortsatt styremedlem.Se mere
31. desember 2012Steen Nordmark Kunnerup forlater ledelsenFIRMENICH DENMARK ApSSteen Nordmark Kunnerup forlater ledelsen for FIRMENICH DENMARK ApS etter en periode på 4 år. Joanne Fischlin er medlem av styret.Se mere
1. desember 2012Overskudd på DKK 2,5 mio.FIRMENICH DENMARK ApSFIRMENICH DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Joanne Fischlin er medlem av styret.Se mere
21. november 2011Regnskap for 2011 offentligjortFIRMENICH DENMARK ApSFIRMENICH DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Joanne Fischlin er medlem av styret.Se mere
14. november 2011Karim Sultan forlater styretFIRMENICH DENMARK ApSKarim Sultan forlater styret for FIRMENICH DENMARK ApS etter en periode på 2 år. Joanne Fischlin er fortsatt styremedlem.Se mere
14. oktober 2011Rogan Gething blir med i styretFIRMENICH DENMARK ApSRogan Gething blir med i styret for FIRMENICH DENMARK ApS. Joanne Fischlin er fortsatt styremedlem.Se mere
24. november 2010Regnskap for 2010 offentligjortFIRMENICH DENMARK ApSFIRMENICH DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Joanne Fischlin er medlem av styret.Se mere
5. november 2010Steen Nordmark Kunnerup blir med i styretFIRMENICH DENMARK ApSSteen Nordmark Kunnerup erstatter Leonard Ferdinand Gerard Detz i styret for FIRMENICH DENMARK ApS etter en periode på 3 år. Joanne Fischlin er fortsatt styremedlem.Se mere
5. februar 2010Joanne Fischlin blir med i styretFIRMENICH DENMARK ApSJoanne Fischlin blir med i styret for FIRMENICH DENMARK ApS.Se mere