4. oktober 2013Jerome Ferry blir ny styrelederFIRMENICH DENMARK ApSJerome Ferry erstatter Rogan Gething som styreleder hos FIRMENICH DENMARK ApS etter en periode på 2 år.Se mere
1. januar 2013Jacob Ravn Nielsen blir med i styretFIRMENICH DENMARK ApSJacob Ravn Nielsen blir med i styret for FIRMENICH DENMARK ApS. Rogan Gething er fortsatt styreleder.Se mere
1. januar 2013Jacob Ravn Nielsen blir med i ledelsenFIRMENICH DENMARK ApSJacob Ravn Nielsen blir med i ledelsen for FIRMENICH DENMARK ApS. Rogan Gething er styreleder.Se mere
31. desember 2012Steen Nordmark Kunnerup forlater styretFIRMENICH DENMARK ApSSteen Nordmark Kunnerup forlater styret for FIRMENICH DENMARK ApS etter en periode på 2 år. Rogan Gething er fortsatt styreleder.Se mere
31. desember 2012Steen Nordmark Kunnerup forlater ledelsenFIRMENICH DENMARK ApSSteen Nordmark Kunnerup forlater ledelsen for FIRMENICH DENMARK ApS etter en periode på 4 år. Rogan Gething er styreleder.Se mere
1. desember 2012Overskudd på DKK 2,5 mio.FIRMENICH DENMARK ApSFIRMENICH DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Rogan Gething er styreleder.Se mere
21. november 2011Regnskap for 2011 offentligjortFIRMENICH DENMARK ApSFIRMENICH DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Rogan Gething er styreleder.Se mere
14. november 2011Karim Sultan forlater styretFIRMENICH DENMARK ApSKarim Sultan forlater styret for FIRMENICH DENMARK ApS etter en periode på 2 år. Rogan Gething er fortsatt styreleder.Se mere
14. oktober 2011Rogan Gething blir med i styretFIRMENICH DENMARK ApSRogan Gething blir med i styret for FIRMENICH DENMARK ApS.Se mere