30. mai 2005Jan Åke Jonsson forlater styretSAAB DANMARK A/SJan Åke Jonsson forlater styret for SAAB DANMARK A/S etter en periode på 2 år.Se mere
5. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortSAAB DANMARK A/SSAAB DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Jan Åke Jonsson er styreleder.Se mere
1. desember 2003Ralph Gonsalves blir med i styretSAAB DANMARK A/SRalph Gonsalves erstatter Peter William Reves i styret for SAAB DANMARK A/S etter en periode på 1 år. Jan Åke Jonsson er fortsatt styreleder.Se mere
1. desember 2003Ralph Gonsalves blir adm. direktørSAAB DANMARK A/SRalph Gonsalves erstatter Peter William Reves som adm. direktør i SAAB DANMARK A/S. Jan Åke Jonsson er styreleder.Se mere
16. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortSAAB DANMARK A/SSAAB DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Jan Åke Jonsson er styreleder.Se mere
28. mai 2003Jan Åke Jonsson blir med i styretSAAB DANMARK A/SJan Åke Jonsson blir med i styret for SAAB DANMARK A/S.Se mere