28. mai 2003Per Erik Jarlsmark forlater styretSAAB DANMARK A/SPer Erik Jarlsmark forlater styret for SAAB DANMARK A/S etter en periode på 2 år.Se mere
1. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortSAAB DANMARK A/SSAAB DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Per Erik Jarlsmark er styreleder.Se mere
1. juli 2002Peter William Reves blir med i styretSAAB DANMARK A/SPeter William Reves erstatter Ole Folmer Jørgensen i styret for SAAB DANMARK A/S etter en periode på 31 år. Per Erik Jarlsmark er fortsatt styreleder.Se mere
1. juli 2002Ole Folmer Jørgensen forlater ledelsenSAAB DANMARK A/SOle Folmer Jørgensen forlater ledelsen for SAAB DANMARK A/S etter en periode på 31 år. Per Erik Jarlsmark er styreleder.Se mere
1. juli 2002Peter William Reves blir adm. direktørSAAB DANMARK A/SPeter William Reves blir adm. direktør i SAAB DANMARK A/S. Per Erik Jarlsmark er styreleder.Se mere
28. juni 2002AdresseendringSAAB DANMARK A/SSAAB DANMARK A/S flytter fra Søborg til Charlottenlund. Per Erik Jarlsmark er styreleder.Se mere
13. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortSAAB DANMARK A/SSAAB DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Per Erik Jarlsmark er styreleder.Se mere
21. februar 2001Per Erik Jarlsmark blir ny styrelederSAAB DANMARK A/SPer Erik Jarlsmark erstatter Geir Endre Waaler som styreleder hos SAAB DANMARK A/S etter en periode på 11 måneder.Se mere