28. mai 2003Urban Jansson forlater styretSAAB DANMARK A/SUrban Jansson forlater styret for SAAB DANMARK A/S etter en periode på 3 år.Se mere
1. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortSAAB DANMARK A/SSAAB DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Urban Jansson er medlem av styret.Se mere
1. juli 2002Peter William Reves blir med i styretSAAB DANMARK A/SPeter William Reves erstatter Ole Folmer Jørgensen i styret for SAAB DANMARK A/S etter en periode på 31 år. Urban Jansson er fortsatt styremedlem.Se mere
1. juli 2002Ole Folmer Jørgensen forlater ledelsenSAAB DANMARK A/SOle Folmer Jørgensen forlater ledelsen for SAAB DANMARK A/S etter en periode på 31 år. Urban Jansson er medlem av styret.Se mere
1. juli 2002Peter William Reves blir adm. direktørSAAB DANMARK A/SPeter William Reves blir adm. direktør i SAAB DANMARK A/S. Urban Jansson er medlem av styret.Se mere
28. juni 2002AdresseendringSAAB DANMARK A/SSAAB DANMARK A/S flytter fra Søborg til Charlottenlund. Urban Jansson er medlem av styret.Se mere
13. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortSAAB DANMARK A/SSAAB DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Urban Jansson er medlem av styret.Se mere
21. februar 2001Per Erik Jarlsmark blir ny styrelederSAAB DANMARK A/SPer Erik Jarlsmark erstatter Geir Endre Waaler som styreleder hos SAAB DANMARK A/S etter en periode på 11 måneder. Urban Jansson er fortsatt styremedlem.Se mere
3. mai 2000Regnskap for 1999 offentligjortSAAB DANMARK A/SSAAB DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Urban Jansson er medlem av styret.Se mere
31. mars 2000Geir Endre Waaler blir ny styrelederSAAB DANMARK A/SGeir Endre Waaler erstatter Mikael Eliasson som styreleder hos SAAB DANMARK A/S etter en periode på 1 år. Urban Jansson er fortsatt styremedlem.Se mere
3. mars 2000Hans Reich forlater styretSAAB DANMARK A/SHans Reich forlater styret for SAAB DANMARK A/S etter en periode på 2 år. Urban Jansson er fortsatt styremedlem.Se mere
7. februar 2000Urban Jansson blir med i styretSAAB DANMARK A/SUrban Jansson blir med i styret for SAAB DANMARK A/S.Se mere