16. november 2021Magni Arge blir med i styretSKYWAYS TECHNICS A/SMagni Arge erstatter Janne Nielsen i styret for SKYWAYS TECHNICS A/S etter en periode på 1 år.Se mere
2. juli 2021Underskudd på DKK 7,8 mio.SKYWAYS TECHNICS A/SSKYWAYS TECHNICS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Janne Nielsen er medlem av styret.Se mere
25. september 2020Overskudd på DKK 2,4 mio.SKYWAYS TECHNICS A/SSKYWAYS TECHNICS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Janne Nielsen er medlem av styret.Se mere
25. september 2020Janne Nielsen blir med i styretSKYWAYS TECHNICS A/SJanne Nielsen blir med i styret for SKYWAYS TECHNICS A/S.Se mere
25. september 2020Endring i eierkretsenSKYWAYS TECHNICS A/SBenjamin Jais Nielsen registrert som reell eier av SKYWAYS TECHNICS A/S. Janne Nielsen er medlem av styret.Se mere