25. september 2020Amalia Hadjipapa Charalambidou forlater styretSKYWAYS TECHNICS A/SAmalia Hadjipapa Charalambidou forlater styret for SKYWAYS TECHNICS A/S etter en periode på 6 år.Se mere
17. juni 2019Overskudd på DKK 1,1 mio.SKYWAYS TECHNICS A/SSKYWAYS TECHNICS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Amalia Hadjipapa Charalambidou er medlem av styret.Se mere
31. mai 2018Overskudd på DKK 0 SKYWAYS TECHNICS A/SSKYWAYS TECHNICS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Amalia Hadjipapa Charalambidou er medlem av styret.Se mere
2. juni 2017Overskudd på DKK 7,7 mio.SKYWAYS TECHNICS A/SSKYWAYS TECHNICS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Amalia Hadjipapa Charalambidou er medlem av styret.Se mere
1. juni 2016Overskudd på DKK 6,4 mio.SKYWAYS TECHNICS A/SSKYWAYS TECHNICS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Amalia Hadjipapa Charalambidou er medlem av styret.Se mere
3. juni 2015Overskudd på DKK 5,1 mio.SKYWAYS TECHNICS A/SSKYWAYS TECHNICS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Amalia Hadjipapa Charalambidou er medlem av styret.Se mere
1. oktober 2014Amalia Hadjipapa Charalambidou blir med i styretSKYWAYS TECHNICS A/SAmalia Hadjipapa Charalambidou erstatter Piotr Ikanowicz i styret for SKYWAYS TECHNICS A/S etter en periode på 2 år.Se mere