25. september 2020Andreas Marangos forlater styretSKYWAYS TECHNICS A/SAndreas Marangos forlater styret for SKYWAYS TECHNICS A/S etter en periode på 8 år.Se mere
17. juni 2019Overskudd på DKK 1,1 mio.SKYWAYS TECHNICS A/SSKYWAYS TECHNICS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Andreas Marangos er medlem av styret.Se mere
31. mai 2018Overskudd på DKK 0 SKYWAYS TECHNICS A/SSKYWAYS TECHNICS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Andreas Marangos er medlem av styret.Se mere
2. juni 2017Overskudd på DKK 7,7 mio.SKYWAYS TECHNICS A/SSKYWAYS TECHNICS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Andreas Marangos er medlem av styret.Se mere
1. juni 2016Overskudd på DKK 6,4 mio.SKYWAYS TECHNICS A/SSKYWAYS TECHNICS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Andreas Marangos er medlem av styret.Se mere
3. juni 2015Overskudd på DKK 5,1 mio.SKYWAYS TECHNICS A/SSKYWAYS TECHNICS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Andreas Marangos er medlem av styret.Se mere
1. oktober 2014Amalia Hadjipapa Charalambidou blir med i styretSKYWAYS TECHNICS A/SAmalia Hadjipapa Charalambidou erstatter Piotr Ikanowicz i styret for SKYWAYS TECHNICS A/S etter en periode på 2 år. Andreas Marangos er fortsatt styremedlem.Se mere
29. mai 2014Overskudd på DKK 5 SKYWAYS TECHNICS A/SSKYWAYS TECHNICS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Andreas Marangos er medlem av styret.Se mere
23. mai 2013Overskudd på DKK 6,7 mio.SKYWAYS TECHNICS A/SSKYWAYS TECHNICS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2012 til 31. desember 2012. Andreas Marangos er medlem av styret.Se mere
22. mai 2012AdresseendringSKYWAYS TECHNICS A/SSKYWAYS TECHNICS A/S flytter fra København Ø til Sønderborg. Andreas Marangos er medlem av styret.Se mere
15. mai 2012Andreas Marangos blir med i styretSKYWAYS TECHNICS A/SAndreas Marangos blir med i styret for SKYWAYS TECHNICS A/S.Se mere
15. mai 2012Benjamin Jais Nielsen blir adm. direktørSKYWAYS TECHNICS A/SBenjamin Jais Nielsen blir adm. direktør i SKYWAYS TECHNICS A/S. Andreas Marangos er medlem av styret.Se mere
15. mai 2012AdresseendringSKYWAYS TECHNICS A/SSKYWAYS TECHNICS A/S flytter fra København K til København Ø. Andreas Marangos er medlem av styret.Se mere
15. mai 2012Ny bransje: Reparation og vedligeholdelse af luft- og rumfartøjerSKYWAYS TECHNICS A/STidligere bransje: Uoplyst. Andreas Marangos er medlem av styret.Se mere
15. mai 2012Nytt navn: SKYWAYS TECHNICS A/SA/S PAS 2012 NR. 1014A/S PAS 2012 NR. 1014 skifter navn til SKYWAYS TECHNICS A/S. Andreas Marangos er medlem av styret.Se mere