NORDIC - OFFICE OF ARCHITECTURE DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. John Arne Bjerknes er medlem av styret.
NORDIC - OFFICE OF ARCHITECTURE DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. John Arne Bjerknes er medlem av styret.
NORDIC - OFFICE OF ARCHITECTURE DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. John Arne Bjerknes er medlem av styret.
NORDIC - OFFICE OF ARCHITECTURE DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 12. februar 2015 til 31. desember 2015. John Arne Bjerknes er medlem af ledelsen.