8. mai · licitationen.dkNyt fra bestyrelser og direktioner - uge 19Jørn Petersen er indtrådt som administrerende direktør hos Vojens Køleteknik A/S. Les artikkel
1. maiPalle Gadager Jørgensen forlater ledelsenVOJENS KØLETEKNIK A/SPalle Gadager Jørgensen forlater ledelsen for VOJENS KØLETEKNIK A/S etter en periode på 2 år. Jørn Petersen er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. maiJørn Petersen blir adm. direktørVOJENS KØLETEKNIK A/SJørn Petersen blir adm. direktør i VOJENS KØLETEKNIK A/S.Se mere
14. marsOverskudd på DKK 7,9 mio.VK J ApSVK J ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jørn Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
8. marsOverskudd på DKK 10 mio.VOJENS KØLETEKNIK A/SVOJENS KØLETEKNIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jørn Petersen eier 79% av virksomheten.Se mere
5. april 2023Overskudd på DKK 2,0 mio.VK J ApSVK J ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jørn Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
14. mars 2023 · Erhvervplus.dkRøde tal forsvandt: Vojens Køleteknik A/S i Skrydstrup er gået fra underskud til millionplusI sidste ende er det Jørn Petersen,Vibeke Bøttger Petersen, der er de dominerende ejere. Les artikkel
14. mars 2023Overskudd på DKK 2,8 mio.VOJENS KØLETEKNIK A/SVOJENS KØLETEKNIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jørn Petersen eier 79% av virksomheten.Se mere
9. juni 2022Underskudd på DKK 2,8 mio.VK J ApSVK J ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jørn Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2022Underskudd på DKK 3,4 mio.VOJENS KØLETEKNIK A/SVOJENS KØLETEKNIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jørn Petersen eier 79% av virksomheten.Se mere
19. februar 2022 · Mester TidendeMåske er der nogen du kender: Se de seneste udskiftninger i byggeriets direktioner og bestyrelserPalle Gadager Jørgensen er indtrådt i direktionen hos Vojens Køleteknik A/S i stedet for Jørn Petersen (kilde: Les artikkel
18. februar 2022 · Building SupplyUdskiftninger i branchens top - Uge 7Palle Gadager Jørgensen er indtrådt i direktionen hos Vojens Køleteknik A/S i stedet for Jørn Petersen (kilde: Les artikkel
14. februar 2022Palle Gadager Jørgensen blir med i ledelsenVOJENS KØLETEKNIK A/SPalle Gadager Jørgensen blir med i ledelsen for VOJENS KØLETEKNIK A/S. Jørn Petersen eier 79% av virksomheten.Se mere
21. august 2021 · Mester TidendeEr der nogen du kender, mester?: Se de seneste ændringer i byggeriets direktioner og bestyrelserHenrik Enevoldsen er udtrådt som administrerende direktør hos Vojens Køleteknik A/S, mens Jørn Petersen er indtrådt i direktionen. Les artikkel
20. august 2021 · Building SupplyNyt fra toppen i bygge- og anlægsbranchenHenrik Enevoldsen er udtrådt som administrerende direktør hos Vojens Køleteknik A/S, mens Jørn Petersen er indtrådt i direktionen. Les artikkel
9. august 2021Henrik Enevoldsen slutter som adm. direktørVOJENS KØLETEKNIK A/SHenrik Enevoldsen slutter som adm. direktør i VOJENS KØLETEKNIK A/S. Jørn Petersen eier 79% av virksomheten.Se mere
9. august 2021Jørn Petersen blir med i styretVOJENS KØLETEKNIK A/SJørn Petersen blir med i styret for VOJENS KØLETEKNIK A/S.Se mere
11. mars 2021Overskudd på DKK 1,1 mio.VK J ApSVK J ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jørn Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
11. mars 2021Overskudd på DKK 2,5 mio.VOJENS KØLETEKNIK A/SVOJENS KØLETEKNIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jørn Petersen eier 79% av virksomheten.Se mere
2. november 2020Henrik Enevoldsen blir med i styretVOJENS KØLETEKNIK A/SHenrik Enevoldsen erstatter Christian Alfred Petersen i styret for VOJENS KØLETEKNIK A/S etter en periode på 25 år. Jørn Petersen eier 79% av virksomheten.Se mere