1. maiPalle Gadager Jørgensen forlater ledelsenVOJENS KØLETEKNIK A/SPalle Gadager Jørgensen forlater ledelsen for VOJENS KØLETEKNIK A/S etter en periode på 2 år. Vibeke Bøttger Petersen eier 21% av virksomheten.Se mere
1. maiJørn Petersen blir adm. direktørVOJENS KØLETEKNIK A/SJørn Petersen blir adm. direktør i VOJENS KØLETEKNIK A/S. Vibeke Bøttger Petersen eier 21% av virksomheten.Se mere
13. marsOverskudd på DKK 2,1 mio.VK V ApSVK V ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Vibeke Bøttger Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
8. marsOverskudd på DKK 10 mio.VOJENS KØLETEKNIK A/SVOJENS KØLETEKNIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Vibeke Bøttger Petersen eier 21% av virksomheten.Se mere
5. april 2023Overskudd på DKK 527.130 VK V ApSVK V ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Vibeke Bøttger Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
14. mars 2023 · Erhvervplus.dkRøde tal forsvandt: Vojens Køleteknik A/S i Skrydstrup er gået fra underskud til millionplusI sidste ende er det Jørn Petersen,Vibeke Bøttger Petersen, der er de dominerende ejere. Les artikkel
14. mars 2023Overskudd på DKK 2,8 mio.VOJENS KØLETEKNIK A/SVOJENS KØLETEKNIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Vibeke Bøttger Petersen eier 21% av virksomheten.Se mere
9. juni 2022Underskudd på DKK 770.478 VK V ApSVK V ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Vibeke Bøttger Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2022Underskudd på DKK 3,4 mio.VOJENS KØLETEKNIK A/SVOJENS KØLETEKNIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Vibeke Bøttger Petersen eier 21% av virksomheten.Se mere
14. februar 2022Palle Gadager Jørgensen blir med i ledelsenVOJENS KØLETEKNIK A/SPalle Gadager Jørgensen blir med i ledelsen for VOJENS KØLETEKNIK A/S. Vibeke Bøttger Petersen eier 21% av virksomheten.Se mere
9. august 2021Henrik Enevoldsen slutter som adm. direktørVOJENS KØLETEKNIK A/SHenrik Enevoldsen slutter som adm. direktør i VOJENS KØLETEKNIK A/S. Vibeke Bøttger Petersen eier 21% av virksomheten.Se mere
9. august 2021Erstatning i styretVOJENS KØLETEKNIK A/S3 endringer i styret for VOJENS KØLETEKNIK A/S. Vibeke Bøttger Petersen eier 21% av virksomheten.Se mere
11. mars 2021Overskudd på DKK 287.750 VK V ApSVK V ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Vibeke Bøttger Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
11. mars 2021Overskudd på DKK 2,5 mio.VOJENS KØLETEKNIK A/SVOJENS KØLETEKNIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Vibeke Bøttger Petersen eier 21% av virksomheten.Se mere
2. november 2020Henrik Enevoldsen blir med i styretVOJENS KØLETEKNIK A/SHenrik Enevoldsen erstatter Christian Alfred Petersen i styret for VOJENS KØLETEKNIK A/S etter en periode på 25 år. Vibeke Bøttger Petersen eier 21% av virksomheten.Se mere
2. november 2020Endring i eierkretsenVOJENS KØLETEKNIK A/SVibeke Bøttger Petersen øker sitt reelle eierskap av VOJENS KØLETEKNIK A/S.Se mere
31. mars 2020Overskudd på DKK 56.493 VK V ApSVK V ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Vibeke Bøttger Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
3. mars 2020Overskudd på DKK 552.567 VOJENS KØLETEKNIK A/SVOJENS KØLETEKNIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Vibeke Bøttger Petersen eier 11,8% av virksomheten.Se mere
20. juni 2019Underskudd på DKK 2,8 mio.VOJENS KØLETEKNIK A/SVOJENS KØLETEKNIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Vibeke Bøttger Petersen eier 11,8% av virksomheten.Se mere
20. juni 2019Underskudd på DKK 343.612 VK V ApSVK V ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Vibeke Bøttger Petersen er medlem af ledelsen.Se mere