14. november 2019Dennis Rahbek Hølund blir med i ledelsenGlobe Overfladeteknik ApSDennis Rahbek Hølund erstatter Kai Laursen i ledelsen for Globe Overfladeteknik ApS etter en periode på 2 år.Se mere
14. november 2019Endring i eierkretsenGlobe Overfladeteknik ApSKai Laursen er ikke lenger registrert som reell eier av Globe Overfladeteknik ApS.Se mere
13. november 2019Overskudd på DKK 156.317 Globe Overfladeteknik ApSGlobe Overfladeteknik ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Kai Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
22. august 2019AdresseendringGlobe Overfladeteknik ApSGlobe Overfladeteknik ApS flytter til ny adresse i Kolind. Kai Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
16. juli 2018AdresseendringGlobe Overfladeteknik ApSGlobe Overfladeteknik ApS flytter fra Herning til Kolind. Kai Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juli 2018Overskudd på DKK 29.573 Globe Overfladeteknik ApSGlobe Overfladeteknik ApS offentliggjør regnskap for perioden 8. november 2017 til 30. juni. Kai Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
8. november 2017StiftelseGlobe Overfladeteknik ApSGlobe Overfladeteknik ApS stiftes i bransjen overfladebehandling af metal. Kai Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2012Kai Laursen forlater ledelsenKABASANA INVEST ApSKai Laursen forlater ledelsen for KABASANA INVEST ApS etter en periode på 5 år.Se mere
4. november 2011Regnskap for 2011 offentligjortKABASANA INVEST ApSKABASANA INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Kai Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
29. august 2011AdresseendringKABASANA INVEST ApSKABASANA INVEST ApS flytter til ny adresse i Brande. Kai Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2011Ny bransje: InvesteringsselskaberKABASANA INVEST ApSTidligere bransje: Uoplyst. Kai Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
26. november 2010Regnskap for 2010 offentligjortKABASANA INVEST ApSKABASANA INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Kai Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
9. desember 2009Regnskap for 2009 offentligjortKABASANA INVEST ApSKABASANA INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Kai Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
24. november 2008Regnskap for 2008 offentligjortKABASANA INVEST ApSKABASANA INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 21. juni 2007 til 30. juni. Kai Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2007StiftelseKABASANA INVEST ApSKABASANA INVEST ApS stiftes i bransjen uoplyst. Kai Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
27. mars 2007Kai Laursen forlater styretBRANDE RØGVARER ApSKai Laursen forlater styret for BRANDE RØGVARER ApS etter en periode på 13 år.Se mere
27. mars 2007Flemming Nørmark Jakobsen blir med i ledelsenBRANDE RØGVARER ApSFlemming Nørmark Jakobsen erstatter Kai Laursen i ledelsen for BRANDE RØGVARER ApS etter en periode på 13 år.Se mere
7. mars 2007Regnskap for 2006 offentligjortBRANDE RØGVARER ApSBRANDE RØGVARER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Kai Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
11. april 2006Regnskap for 2005 offentligjortBRANDE RØGVARER ApSBRANDE RØGVARER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Kai Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
8. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortBRANDE RØGVARER ApSBRANDE RØGVARER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Kai Laursen er medlem af ledelsen.Se mere