5. august 1998Stefan Ask Laursen blir med i styretBRANDE RØGVARER ApSStefan Ask Laursen erstatter Preben Ejgaard Nielsen i styret for BRANDE RØGVARER ApS etter en periode på 4 år.Se mere
4. juli 1998Regnskap for 1997 offentligjortBRANDE RØGVARER ApSBRANDE RØGVARER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Preben Ejgaard Nielsen er styreleder.Se mere
11. august 1997Regnskap for 1996 offentligjortBRANDE RØGVARER ApSBRANDE RØGVARER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Preben Ejgaard Nielsen er styreleder.Se mere
24. mai 1996Regnskap for 1995 offentligjortBRANDE RØGVARER ApSBRANDE RØGVARER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Preben Ejgaard Nielsen er styreleder.Se mere
29. juni 1994StiftelseBRANDE RØGVARER ApSBRANDE RØGVARER ApS stiftes i bransjen engroshandel med kød og kødprodukter. Preben Ejgaard Nielsen er styreleder.Se mere