27. mars 2007Peter Flemming Jørgensen forlater styretBRANDE RØGVARER ApSPeter Flemming Jørgensen forlater styret for BRANDE RØGVARER ApS etter en periode på 13 år.Se mere
7. mars 2007Regnskap for 2006 offentligjortBRANDE RØGVARER ApSBRANDE RØGVARER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Peter Flemming Jørgensen er medlem av styret.Se mere
11. april 2006Regnskap for 2005 offentligjortBRANDE RØGVARER ApSBRANDE RØGVARER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Peter Flemming Jørgensen er medlem av styret.Se mere
8. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortBRANDE RØGVARER ApSBRANDE RØGVARER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Peter Flemming Jørgensen er medlem av styret.Se mere
14. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortBRANDE RØGVARER ApSBRANDE RØGVARER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Peter Flemming Jørgensen er medlem av styret.Se mere
16. april 2003Regnskap for 2002 offentligjortBRANDE RØGVARER ApSBRANDE RØGVARER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Peter Flemming Jørgensen er medlem av styret.Se mere
8. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortBRANDE RØGVARER ApSBRANDE RØGVARER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Peter Flemming Jørgensen er medlem av styret.Se mere
2. mai 2001Regnskap for 2000 offentligjortBRANDE RØGVARER ApSBRANDE RØGVARER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Peter Flemming Jørgensen er medlem av styret.Se mere
2. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortBRANDE RØGVARER ApSBRANDE RØGVARER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Peter Flemming Jørgensen er medlem av styret.Se mere
3. juli 1999Regnskap for 1998 offentligjortBRANDE RØGVARER ApSBRANDE RØGVARER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Peter Flemming Jørgensen er medlem av styret.Se mere
5. august 1998Stefan Ask Laursen blir med i styretBRANDE RØGVARER ApSStefan Ask Laursen erstatter Preben Ejgaard Nielsen i styret for BRANDE RØGVARER ApS etter en periode på 4 år. Peter Flemming Jørgensen er fortsatt styremedlem.Se mere
4. juli 1998Regnskap for 1997 offentligjortBRANDE RØGVARER ApSBRANDE RØGVARER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Peter Flemming Jørgensen er medlem av styret.Se mere
11. august 1997Regnskap for 1996 offentligjortBRANDE RØGVARER ApSBRANDE RØGVARER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Peter Flemming Jørgensen er medlem av styret.Se mere
24. mai 1996Regnskap for 1995 offentligjortBRANDE RØGVARER ApSBRANDE RØGVARER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Peter Flemming Jørgensen er medlem av styret.Se mere
29. juni 1994StiftelseBRANDE RØGVARER ApSBRANDE RØGVARER ApS stiftes i bransjen engroshandel med kød og kødprodukter. Peter Flemming Jørgensen er medlem av styret.Se mere