1. februar 2011Kaj Julius Valentin Nilson forlater styretFONDEN HOU SØSPORTSCENTERKaj Julius Valentin Nilson forlater styret for FONDEN HOU SØSPORTSCENTER etter en periode på 17 år.Se mere
5. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortFONDEN HOU SØSPORTSCENTERFONDEN HOU SØSPORTSCENTER offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Kaj Julius Valentin Nilson er medlem av styret.Se mere
5. mars 2010Erstatning i styretFONDEN HOU SØSPORTSCENTER4 endringer i styret for FONDEN HOU SØSPORTSCENTER. Kaj Julius Valentin Nilson er fortsatt styremedlem.Se mere
7. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortFONDEN HOU SØSPORTSCENTERFONDEN HOU SØSPORTSCENTER offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Kaj Julius Valentin Nilson er medlem av styret.Se mere
9. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortFONDEN HOU SØSPORTSCENTERFONDEN HOU SØSPORTSCENTER offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Kaj Julius Valentin Nilson er medlem av styret.Se mere
1. april 2008Louis Bruun Rolander blir med i styretFONDEN HOU SØSPORTSCENTERLouis Bruun Rolander blir med i styret for FONDEN HOU SØSPORTSCENTER. Kaj Julius Valentin Nilson er fortsatt styremedlem.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Reparation og vedligeholdelse af skibe og bådeFONDEN HOU SØSPORTSCENTERTidligere bransje: Bygning og reparation af både. Kaj Julius Valentin Nilson er medlem av styret.Se mere
7. juli 2007Regnskap for 2006 offentligjortFONDEN HOU SØSPORTSCENTERFONDEN HOU SØSPORTSCENTER offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Kaj Julius Valentin Nilson er medlem av styret.Se mere
9. mars 2007Bernt Peter Kjær forlater styretFONDEN HOU SØSPORTSCENTERBernt Peter Kjær forlater styret for FONDEN HOU SØSPORTSCENTER etter en periode på 13 år. Kaj Julius Valentin Nilson er fortsatt styremedlem.Se mere
18. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortFONDEN HOU SØSPORTSCENTERFONDEN HOU SØSPORTSCENTER offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Kaj Julius Valentin Nilson er medlem av styret.Se mere
1. januar 2006Jon Jensen blir med i styretFONDEN HOU SØSPORTSCENTERJon Jensen blir med i styret for FONDEN HOU SØSPORTSCENTER. Kaj Julius Valentin Nilson er fortsatt styremedlem.Se mere
31. desember 2005Bent Kurt Olsen forlater styretFONDEN HOU SØSPORTSCENTERBent Kurt Olsen forlater styret for FONDEN HOU SØSPORTSCENTER etter en periode på 4 år. Kaj Julius Valentin Nilson er fortsatt styremedlem.Se mere
3. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortFONDEN HOU SØSPORTSCENTERFONDEN HOU SØSPORTSCENTER offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Kaj Julius Valentin Nilson er medlem av styret.Se mere
30. januar 2005Carsten Wilken Friis forlater styretFONDEN HOU SØSPORTSCENTERCarsten Wilken Friis forlater styret for FONDEN HOU SØSPORTSCENTER etter en periode på 11 år. Kaj Julius Valentin Nilson er fortsatt styremedlem.Se mere
17. januar 2005Jørgen Havndrup blir med i styretFONDEN HOU SØSPORTSCENTERJørgen Havndrup blir med i styret for FONDEN HOU SØSPORTSCENTER. Kaj Julius Valentin Nilson er fortsatt styremedlem.Se mere
1. oktober 2004Anni Merete Holmann Andersen blir med i styretFONDEN HOU SØSPORTSCENTERAnni Merete Holmann Andersen blir med i styret for FONDEN HOU SØSPORTSCENTER. Kaj Julius Valentin Nilson er fortsatt styremedlem.Se mere
1. september 2004Wagner Buchtrup Nielsen forlater styretFONDEN HOU SØSPORTSCENTERWagner Buchtrup Nielsen forlater styret for FONDEN HOU SØSPORTSCENTER etter en periode på 2 år. Kaj Julius Valentin Nilson er fortsatt styremedlem.Se mere
17. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortFONDEN HOU SØSPORTSCENTERFONDEN HOU SØSPORTSCENTER offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Kaj Julius Valentin Nilson er medlem av styret.Se mere
19. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortFONDEN HOU SØSPORTSCENTERFONDEN HOU SØSPORTSCENTER offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Kaj Julius Valentin Nilson er medlem av styret.Se mere
22. mai 2003Aksel Knudsen blir med i styretFONDEN HOU SØSPORTSCENTERAksel Knudsen blir med i styret for FONDEN HOU SØSPORTSCENTER. Kaj Julius Valentin Nilson er fortsatt styremedlem.Se mere