9. april 1991Karin Arup Lassen forlater styretSCHÖN REPRO ApSKarin Arup Lassen forlater styret for SCHÖN REPRO ApS etter en periode på 2 år.Se mere
15. januar 1991Karin Arup Lassen forlater styretGRAFISK REKLAMETEKNIK GREVE ApSKarin Arup Lassen forlater styret for GRAFISK REKLAMETEKNIK GREVE ApS etter en periode på 12 år.Se mere
15. januar 1991Karin Arup Lassen forlater ledelsenGRAFISK REKLAMETEKNIK GREVE ApSKarin Arup Lassen forlater ledelsen for GRAFISK REKLAMETEKNIK GREVE ApS etter en periode på 12 år.Se mere
26. oktober 1989Nytt navn: SCHÖN REPRO ApSApS KBIL 9 NR. 1821ApS KBIL 9 NR. 1821 skifter navn til SCHÖN REPRO ApS. Karin Arup Lassen er medlem av styret.Se mere
25. oktober 1989Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater styretApS KBIL 9 NR. 1821Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater styret for ApS KBIL 9 NR. 1821 etter en periode på 12 måneder. Karin Arup Lassen er fortsatt styremedlem.Se mere
25. oktober 1989Susanne Saul Stakemann forlater ledelsenApS KBIL 9 NR. 1821Susanne Saul Stakemann forlater ledelsen for ApS KBIL 9 NR. 1821 etter en periode på 12 måneder. Karin Arup Lassen er medlem av styret.Se mere
1. november 1988StiftelseApS KBIL 9 NR. 1821ApS KBIL 9 NR. 1821 stiftes i 1988. Karin Arup Lassen er medlem av styret.Se mere
4. januar 1979StiftelseGRAFISK REKLAMETEKNIK GREVE ApSGRAFISK REKLAMETEKNIK GREVE ApS stiftes i bransjen reproduktionsanstalter. Karin Arup Lassen er medlem af ledelsen.Se mere