1. juni 2011Lone Herbst Lassen blir med i styretLASSEN OFFSET A/SLone Herbst Lassen erstatter Sven Ole Lassen i styret for LASSEN OFFSET A/S etter en periode på 34 år.Se mere
19. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortLASSEN OFFSET A/SLASSEN OFFSET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Sven Ole Lassen er medlem av styret.Se mere
22. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortLASSEN OFFSET A/SLASSEN OFFSET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Sven Ole Lassen er medlem av styret.Se mere
25. april 2008Regnskap for 2007 offentligjortLASSEN OFFSET A/SLASSEN OFFSET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Sven Ole Lassen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Anden trykningLASSEN OFFSET A/STidligere bransje: Bogtrykkerier og offsettrykkerier. Sven Ole Lassen er medlem av styret.Se mere
28. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortLASSEN OFFSET A/SLASSEN OFFSET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Sven Ole Lassen er medlem av styret.Se mere
8. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortLASSEN OFFSET A/SLASSEN OFFSET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Sven Ole Lassen er medlem av styret.Se mere
13. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortLASSEN OFFSET A/SLASSEN OFFSET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Sven Ole Lassen er medlem av styret.Se mere
1. juli 2004Endring i eierkretsenLASSEN OFFSET A/SPeter Lassen registrert som reell eier av LASSEN OFFSET A/S. Sven Ole Lassen er medlem av styret.Se mere
16. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortLASSEN OFFSET A/SLASSEN OFFSET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Sven Ole Lassen er medlem av styret.Se mere
12. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortLASSEN OFFSET A/SLASSEN OFFSET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Sven Ole Lassen er medlem av styret.Se mere
4. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortLASSEN OFFSET A/SLASSEN OFFSET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Sven Ole Lassen er medlem av styret.Se mere
1. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortLASSEN OFFSET A/SLASSEN OFFSET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Sven Ole Lassen er medlem av styret.Se mere
22. mai 2000Regnskap for 1999 offentligjortLASSEN OFFSET A/SLASSEN OFFSET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Sven Ole Lassen er medlem av styret.Se mere
17. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortLASSEN OFFSET A/SLASSEN OFFSET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Sven Ole Lassen er medlem av styret.Se mere
26. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortLASSEN OFFSET A/SLASSEN OFFSET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Sven Ole Lassen er medlem av styret.Se mere
3. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortLASSEN OFFSET A/SLASSEN OFFSET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Sven Ole Lassen er medlem av styret.Se mere
12. juni 1996Regnskap for 1995 offentligjortLASSEN OFFSET A/SLASSEN OFFSET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Sven Ole Lassen er medlem av styret.Se mere
18. juni 1993Nytt navn: LASSEN OFFSET A/SMUNCK PEDERSEN MARKETING, SOLRØD ApSMUNCK PEDERSEN MARKETING, SOLRØD ApS skifter navn til LASSEN OFFSET A/S. Sven Ole Lassen er medlem av styret.Se mere
17. juni 1993Inge Pedersen forlater ledelsenMUNCK PEDERSEN MARKETING, SOLRØD ApSInge Pedersen forlater ledelsen for MUNCK PEDERSEN MARKETING, SOLRØD ApS etter en periode på 16 år. Sven Ole Lassen er medlem av styret.Se mere