23. april 1999Alice Schønemann-Paul forlater styretSCHÖN REPRO ApSAlice Schønemann-Paul forlater styret for SCHÖN REPRO ApS etter en periode på 10 år.
23. april 1999Per Schønemann-Paul forlater ledelsenSCHÖN REPRO ApSPer Schønemann-Paul forlater ledelsen for SCHÖN REPRO ApS etter en periode på 10 år.
9. april 1991Flere forlater styretSCHÖN REPRO ApS2 medlemmer forlater styret for SCHÖN REPRO ApS.Karin Arup LassenForlater etter en periode på 2 årSven Ole LassenForlater etter en periode på 2 år
26. oktober 1989Nytt navn: SCHÖN REPRO ApSApS KBIL 9 NR. 1821ApS KBIL 9 NR. 1821 skifter navn til SCHÖN REPRO ApS.
25. oktober 1989Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater styretApS KBIL 9 NR. 1821Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater styret for ApS KBIL 9 NR. 1821 etter en periode på 12 måneder.
25. oktober 1989Susanne Saul Stakemann forlater ledelsenApS KBIL 9 NR. 1821Susanne Saul Stakemann forlater ledelsen for ApS KBIL 9 NR. 1821 etter en periode på 12 måneder.
1. november 1988StiftelseApS KBIL 9 NR. 1821ApS KBIL 9 NR. 1821 stiftes i 1988.AdresseLunikvej 23 A2670 GrevePersonerPer Schønemann-PaulDirektørSusanne Saul StakemannDirektørAlice Schønemann-PaulStyremedlemKarin Arup LassenStyremedlemPer Emil Hasselbalch StakemannStyremedlemSven Ole LassenStyremedlem