30. desember 2023Overskudd på DKK 65.924 Wacker Byg ApSWacker Byg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Michael Blangsted Wacker-Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2023Overskudd på DKK 115.277 TWINNS ApSTWINNS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Michael Blangsted Wacker-Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2022Overskudd på DKK 135.945 TWINNS ApSTWINNS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Michael Blangsted Wacker-Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2022Overskudd på DKK 51.215 Wacker Byg ApSWacker Byg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Michael Blangsted Wacker-Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2021Overskudd på DKK 178.960 TWINNS ApSTWINNS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Michael Blangsted Wacker-Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2021Overskudd på DKK 8.141 Wacker Byg ApSWacker Byg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Michael Blangsted Wacker-Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. november 2020Overskudd på DKK 339.039 Wacker Byg ApSWacker Byg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Michael Blangsted Wacker-Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. november 2020Overskudd på DKK 557.097 TWINNS ApSTWINNS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Michael Blangsted Wacker-Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. november 2019Overskudd på DKK 289.564 Wacker Byg ApSWacker Byg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Michael Blangsted Wacker-Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. november 2019Underskudd på DKK 55.358 TWINNS ApSTWINNS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Michael Blangsted Wacker-Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2018Overskudd på DKK 123.794 TWINNS ApSTWINNS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Michael Blangsted Wacker-Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2018Underskudd på DKK 3.071 Wacker Byg ApSWacker Byg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Michael Blangsted Wacker-Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2018Ny bransje: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhedWacker Byg ApSTidligere bransje: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. Michael Blangsted Wacker-Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2018Nytt navn: Wacker Byg ApSTØLLØSEVEJ INVEST ApSTØLLØSEVEJ INVEST ApS skifter navn til Wacker Byg ApS. Michael Blangsted Wacker-Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. november 2017Overskudd på DKK 603.665 TWINNS ApSTWINNS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Michael Blangsted Wacker-Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. november 2017Underskudd på DKK 203.243 TØLLØSEVEJ INVEST ApSTØLLØSEVEJ INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Michael Blangsted Wacker-Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2017Endring i eierkretsenTØLLØSEVEJ INVEST ApSMichael Blangsted Wacker-Larsen registrert som reell eier av TØLLØSEVEJ INVEST ApS.Se mere
30. november 2016Overskudd på DKK 33.583 TWINNS ApSTWINNS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Michael Blangsted Wacker-Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2016Overskudd på DKK 55.250 TØLLØSEVEJ INVEST ApSTØLLØSEVEJ INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Michael Blangsted Wacker-Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mars 2016AdresseendringTØLLØSEVEJ INVEST ApSTØLLØSEVEJ INVEST ApS flytter til ny adresse i Tølløse. Michael Blangsted Wacker-Larsen er medlem af ledelsen.Se mere