23. februar 1995Kjeld Markmann forlater styretDANSK PRIORITERINGSSELSKAB A/SKjeld Markmann forlater styret for DANSK PRIORITERINGSSELSKAB A/S etter en periode på 34 år.Se mere
28. januar 1992Sven Jørgen Kirstein forlater styretDANSK PRIORITERINGSSELSKAB A/SSven Jørgen Kirstein forlater styret for DANSK PRIORITERINGSSELSKAB A/S etter en periode på 31 år. Kjeld Markmann er fortsatt styremedlem.Se mere
26. juli 1990Kjeld Markmann forlater styretELIN PAARUP & KJELD MARKMANN ApSKjeld Markmann forlater styret for ELIN PAARUP & KJELD MARKMANN ApS etter en periode på 12 år.Se mere
26. juli 1990Kjeld Markmann forlater ledelsenELIN PAARUP & KJELD MARKMANN ApSKjeld Markmann forlater ledelsen for ELIN PAARUP & KJELD MARKMANN ApS etter en periode på 12 år.Se mere
10. mai 1990Nytt navn: DANSK PRIORITERINGSSELSKAB A/SAKTIESELSKABET AF 30. JUNI 1961AKTIESELSKABET AF 30. JUNI 1961 skifter navn til DANSK PRIORITERINGSSELSKAB A/S. Kjeld Markmann er medlem av styret.Se mere
5. mai 1990Kjeld Markmann forlater styretDANSK PRIORITERINGSSELSKAB A/SKjeld Markmann forlater styret for DANSK PRIORITERINGSSELSKAB A/S etter en periode på 31 år.Se mere
22. juli 1988Elin Paarup forlater styretELIN PAARUP & KJELD MARKMANN ApSElin Paarup forlater styret for ELIN PAARUP & KJELD MARKMANN ApS etter en periode på 10 år. Kjeld Markmann er medlem af ledelsen.Se mere
22. juli 1988Elin Paarup forlater ledelsenELIN PAARUP & KJELD MARKMANN ApSElin Paarup forlater ledelsen for ELIN PAARUP & KJELD MARKMANN ApS etter en periode på 10 år. Kjeld Markmann er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 1978StiftelseELIN PAARUP & KJELD MARKMANN ApSELIN PAARUP & KJELD MARKMANN ApS stiftes i 1978. Kjeld Markmann er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 1961StiftelseAKTIESELSKABET AF 30. JUNI 1961AKTIESELSKABET AF 30. JUNI 1961 stiftes i 1961. Kjeld Markmann er medlem av styret.Se mere
3. august 1959StiftelseDANSK PRIORITERINGSSELSKAB A/SDANSK PRIORITERINGSSELSKAB A/S stiftes i 1959. Kjeld Markmann er medlem av styret.Se mere