23. februar 1995Ove Lauritsen forlater styretDANSK PRIORITERINGSSELSKAB A/SOve Lauritsen forlater styret for DANSK PRIORITERINGSSELSKAB A/S etter en periode på 34 år.Se mere
23. februar 1995Ove Lauritsen forlater ledelsenDANSK PRIORITERINGSSELSKAB A/SOve Lauritsen forlater ledelsen for DANSK PRIORITERINGSSELSKAB A/S etter en periode på 34 år.Se mere
28. januar 1992Sven Jørgen Kirstein forlater styretDANSK PRIORITERINGSSELSKAB A/SSven Jørgen Kirstein forlater styret for DANSK PRIORITERINGSSELSKAB A/S etter en periode på 31 år. Ove Lauritsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. mai 1990Nytt navn: DANSK PRIORITERINGSSELSKAB A/SAKTIESELSKABET AF 30. JUNI 1961AKTIESELSKABET AF 30. JUNI 1961 skifter navn til DANSK PRIORITERINGSSELSKAB A/S. Ove Lauritsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. mai 1990Ove Lauritsen forlater styretAKTIESELSKABET AF 14. DECEMBER 1959Ove Lauritsen forlater styret for AKTIESELSKABET AF 14. DECEMBER 1959 etter en periode på 30 år.Se mere
5. mai 1990Ove Lauritsen forlater styretDANSK PRIORITERINGSSELSKAB A/SOve Lauritsen forlater styret for DANSK PRIORITERINGSSELSKAB A/S etter en periode på 31 år.Se mere
30. juni 1961StiftelseAKTIESELSKABET AF 30. JUNI 1961AKTIESELSKABET AF 30. JUNI 1961 stiftes i 1961. Ove Lauritsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 1959StiftelseAKTIESELSKABET AF 14. DECEMBER 1959AKTIESELSKABET AF 14. DECEMBER 1959 stiftes i 1959. Ove Lauritsen er medlem av styret.Se mere
3. august 1959StiftelseDANSK PRIORITERINGSSELSKAB A/SDANSK PRIORITERINGSSELSKAB A/S stiftes i 1959. Ove Lauritsen er medlem av styret.Se mere