5. februar 1992Sven Jørgen Kirstein forlater styretFRU C. HERMANSENS MINDELEGATSven Jørgen Kirstein forlater styret for FRU C. HERMANSENS MINDELEGAT etter en periode på 6 år.Se mere
28. januar 1992Sven Jørgen Kirstein forlater styretDANSK PRIORITERINGSSELSKAB A/SSven Jørgen Kirstein forlater styret for DANSK PRIORITERINGSSELSKAB A/S etter en periode på 31 år.Se mere
10. mai 1990Nytt navn: DANSK PRIORITERINGSSELSKAB A/SAKTIESELSKABET AF 30. JUNI 1961AKTIESELSKABET AF 30. JUNI 1961 skifter navn til DANSK PRIORITERINGSSELSKAB A/S. Sven Jørgen Kirstein er medlem av styret.Se mere
5. mai 1990Sven Jørgen Kirstein forlater styretAKTIESELSKABET AF 14. DECEMBER 1959Sven Jørgen Kirstein forlater styret for AKTIESELSKABET AF 14. DECEMBER 1959 etter en periode på 30 år.Se mere
5. mai 1990Sven Jørgen Kirstein forlater styretDANSK PRIORITERINGSSELSKAB A/SSven Jørgen Kirstein forlater styret for DANSK PRIORITERINGSSELSKAB A/S etter en periode på 31 år.Se mere
7. mai 1986Sven Jørgen Kirstein blir med i styretFRU C. HERMANSENS MINDELEGATSven Jørgen Kirstein blir med i styret for FRU C. HERMANSENS MINDELEGAT.Se mere
7. mai 1986Ny status NORMALFRU C. HERMANSENS MINDELEGATTidligere status: Ukjent. Sven Jørgen Kirstein er medlem av styret.Se mere
30. juni 1961StiftelseAKTIESELSKABET AF 30. JUNI 1961AKTIESELSKABET AF 30. JUNI 1961 stiftes i 1961. Sven Jørgen Kirstein er medlem av styret.Se mere
14. desember 1959StiftelseAKTIESELSKABET AF 14. DECEMBER 1959AKTIESELSKABET AF 14. DECEMBER 1959 stiftes i 1959. Sven Jørgen Kirstein er medlem av styret.Se mere
3. august 1959StiftelseDANSK PRIORITERINGSSELSKAB A/SDANSK PRIORITERINGSSELSKAB A/S stiftes i 1959. Sven Jørgen Kirstein er medlem av styret.Se mere