13. mai 2019Endring i eierkretsenLYKKE K. HOLDING ApSLars Lykke Kristensen er ikke lenger registrert som reell eier av LYKKE K. HOLDING ApS.Se mere
13. mai 2019Endring i eierkretsenLARS LYKKE BO ApSLars Lykke Kristensen er ikke lenger registrert som reell eier av LARS LYKKE BO ApS.Se mere
8. april 2019Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGLARS LYKKE BO ApSTidligere status: Normal. Lars Lykke Kristensen eier 100% av virksomheten.Se mere
8. april 2019Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGLYKKE K. HOLDING ApSTidligere status: Normal. Lars Lykke Kristensen eier 100% av virksomheten.Se mere
10. januar 2019Lars Lykke Kristensen forlater ledelsenLARS LYKKE BO ApSLars Lykke Kristensen forlater ledelsen for LARS LYKKE BO ApS etter en periode på 12 år.Se mere
10. januar 2019Lars Lykke Kristensen forlater ledelsenLYKKE K. HOLDING ApSLars Lykke Kristensen forlater ledelsen for LYKKE K. HOLDING ApS etter en periode på 14 år.Se mere
12. oktober 2018Underskudd på DKK 737.223 LYKKE K. HOLDING ApSLYKKE K. HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2017 til 30. april. Lars Lykke Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. oktober 2018Underskudd på DKK 589.657 LARS LYKKE BO ApSLARS LYKKE BO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2017 til 30. april. Lars Lykke Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2017Overskudd på DKK 53.475 LARS LYKKE BO ApSLARS LYKKE BO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2016 til 30. april. Lars Lykke Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2017Overskudd på DKK 22.517 LYKKE K. HOLDING ApSLYKKE K. HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2016 til 30. april. Lars Lykke Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. september 2016Underskudd på DKK 56.064 LYKKE K. HOLDING ApSLYKKE K. HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2015 til 30. april. Lars Lykke Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. september 2016Underskudd på DKK 2.488 LARS LYKKE BO ApSLARS LYKKE BO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2015 til 30. april. Lars Lykke Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. september 2015Underskudd på DKK 104.125 LARS LYKKE BO ApSLARS LYKKE BO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2014 til 30. april. Lars Lykke Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. september 2015Underskudd på DKK 171.919 LYKKE K. HOLDING ApSLYKKE K. HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2014 til 30. april. Lars Lykke Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. januar 2015 · Building SupplyNyt fra bestyrelseslokaler og direktionsgangeKjell Nielsen A/S Søren Stounberg Buhl er indtrådt i bestyrelsen hos Kjell Nielsen A/S i stedet for Lars Lykke Kristensen (kilde: Les artikkel
28. januar 2015Søren Stounberg Buhl blir med i styretKJELL NIELSEN A/SSøren Stounberg Buhl erstatter Lars Lykke Kristensen i styret for KJELL NIELSEN A/S etter en periode på 29 år.Se mere
1. desember 2014Endring i eierkretsenKJELL NIELSEN A/SNiels Emil Buhl registrert som reell eier av KJELL NIELSEN A/S. Lars Lykke Kristensen er medlem av styret.Se mere
30. september 2014Underskudd på DKK 685.980 LYKKE K. HOLDING ApSLYKKE K. HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2013 til 30. april. Lars Lykke Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2014Underskudd på DKK 469.431 LARS LYKKE BO ApSLARS LYKKE BO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2013 til 30. april. Lars Lykke Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. august 2014Overskudd på DKK 87.371 KJELL NIELSEN A/SKJELL NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2013 til 30. april. Lars Lykke Kristensen er medlem av styret.Se mere