20. februarCarsten Fich blir med i styretFonden VOKSCarsten Fich blir med i styret for Fonden VOKS. Lone Luna Kaas er fortsatt styremedlem.Se mere
13. oktober 2023Regnskap for 2023 omgjortFonden VOKSFonden VOKS gjør om regnskapet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lone Luna Kaas er medlem av styret.Se mere
11. oktober 2023Overskudd på DKK 242.582 Fonden VOKSFonden VOKS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lone Luna Kaas er medlem av styret.Se mere
1. juni 2023Sanne Kjær forlater styretFonden VOKSSanne Kjær forlater styret for Fonden VOKS etter en periode på 2 år. Lone Luna Kaas er fortsatt styremedlem.Se mere
16. mai 2023Rasmus Jessing blir med i styretFonden VOKSRasmus Jessing erstatter Flemming Jørgensen i styret for Fonden VOKS etter en periode på 2 år. Lone Luna Kaas er fortsatt styremedlem.Se mere
20. oktober 2022Overskudd på DKK 57.859 Fonden VOKSFonden VOKS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Lone Luna Kaas er medlem av styret.Se mere
26. oktober 2021Underskudd på DKK 418 Fonden VOKSFonden VOKS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Lone Luna Kaas er medlem av styret.Se mere
1. mars 2021Nye navn i styretFonden VOKS3 nye medlemmer blir med i styret for Fonden VOKS. Lone Luna Kaas er fortsatt styremedlem.Se mere
22. februar 2021Flemming Jørgensen blir med i styretFonden VOKSFlemming Jørgensen blir med i styret for Fonden VOKS. Lone Luna Kaas er fortsatt styremedlem.Se mere
21. januar 2021Nye navn i styretFonden VOKS2 nye medlemmer blir med i styret for Fonden VOKS. Lone Luna Kaas er fortsatt styremedlem.Se mere
1. januar 2021Flemming Jørgensen blir med i styretFonden VOKSFlemming Jørgensen blir med i styret for Fonden VOKS. Lone Luna Kaas er fortsatt styremedlem.Se mere
1. januar 2021Fenja Kristina Lystlund blir med i ledelsenFonden VOKSFenja Kristina Lystlund blir med i ledelsen for Fonden VOKS. Lone Luna Kaas er medlem av styret.Se mere
31. desember 2020Flere forlater styretFonden VOKS2 medlemmer forlater styret for Fonden VOKS. Lone Luna Kaas er fortsatt styremedlem.Se mere
31. desember 2020Benedikte Preuthun Mortensen forlater ledelsenFonden VOKSBenedikte Preuthun Mortensen forlater ledelsen for Fonden VOKS etter en periode på 1 år. Lone Luna Kaas er medlem av styret.Se mere
17. desember 2020Sara Loisa Matikainen forlater styretFonden VOKSSara Loisa Matikainen forlater styret for Fonden VOKS etter en periode på 1 år. Lone Luna Kaas er fortsatt styremedlem.Se mere
3. desember 2020Underskudd på DKK 220 Fonden VOKSFonden VOKS offentliggjør regnskap for perioden 6. august 2019 til 30. juni. Lone Luna Kaas er medlem av styret.Se mere
27. april 2020 · Sjællands NyhederSe billederne: VOKS er klar igen - blomster og jobindsats går hånd i håndHar været flittige "Den faste stab i huset er her og betjener de borgere, der kigger ind", forklarer Lone Kaas fra Albertslund Boligsociale Center. Les artikkel
18. november 2019 · Albertslunds PostenVOKS er klar til at åbne dørene og gøre en forskel”Vi ville gerne skabe et rummeligt arbejdsfællesskab, der kan bruges som træningsplatform og som afsæt til at komme tilbage på arbejdsmarkedet”, fortæller Lone Kaas fra Albertslund Boligsociale Center. Les artikkel
19. september 2019AdresseendringFonden VOKSFonden VOKS flytter til ny adresse i Albertslund. Lone Luna Kaas er medlem av styret.Se mere
15. september 2019Lone Luna Kaas blir med i styretFonden VOKSLone Luna Kaas blir med i styret for Fonden VOKS.Se mere