5. februar 2010Mame Gnilane Sagna forlater styretFIRMENICH DENMARK ApSMame Gnilane Sagna forlater styret for FIRMENICH DENMARK ApS etter en periode på 3 år.Se mere
17. desember 2009Regnskap for 2009 offentligjortFIRMENICH DENMARK ApSFIRMENICH DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Mame Gnilane Sagna er styreleder.Se mere
1. januar 2009Steen Nordmark Kunnerup blir med i ledelsenFIRMENICH DENMARK ApSSteen Nordmark Kunnerup blir med i ledelsen for FIRMENICH DENMARK ApS. Mame Gnilane Sagna er styreleder.Se mere
1. januar 2009Ny bransje: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknikFIRMENICH DENMARK ApSTidligere bransje: Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. Mame Gnilane Sagna er styreleder.Se mere
8. desember 2008Regnskap for 2008 offentligjortFIRMENICH DENMARK ApSFIRMENICH DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 14. mai 2007 til 30. juni. Mame Gnilane Sagna er styreleder.Se mere
28. november 2008Jean-Philippe Bruno Lebudel forlater ledelsenFIRMENICH DENMARK ApSJean-Philippe Bruno Lebudel forlater ledelsen for FIRMENICH DENMARK ApS etter en periode på 1 år. Mame Gnilane Sagna er styreleder.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Fremstilling af andre fødevarer i.a.n.FIRMENICH DENMARK ApSTidligere bransje: Fremstilling af andre næringsmidler i øvrigt. Mame Gnilane Sagna er styreleder.Se mere
21. november 2007AdresseendringFIRMENICH DENMARK ApSFIRMENICH DENMARK ApS flytter fra København V til Brabrand. Mame Gnilane Sagna er styreleder.Se mere
6. juni 2007Mame Gnilane Sagna blir med i styretFIRMENICH DENMARK ApSMame Gnilane Sagna blir med i styret for FIRMENICH DENMARK ApS.Se mere
6. juni 2007Jean-Philippe Bruno Lebudel blir med i ledelsenFIRMENICH DENMARK ApSJean-Philippe Bruno Lebudel erstatter Klaus Søgaard i ledelsen for FIRMENICH DENMARK ApS etter en periode på 3 uker. Mame Gnilane Sagna er styreleder.Se mere
6. juni 2007Ny bransje: Fremstilling af andre næringsmidler i øvrigtFIRMENICH DENMARK ApSTidligere bransje: Uoplyst. Mame Gnilane Sagna er styreleder.Se mere
6. juni 2007Nytt navn: FIRMENICH DENMARK ApSGFKJUS 758 ApSGFKJUS 758 ApS skifter navn til FIRMENICH DENMARK ApS. Mame Gnilane Sagna er styreleder.Se mere