5. februar 2010Matthew Howard Furner forlater styretFIRMENICH DENMARK ApSMatthew Howard Furner forlater styret for FIRMENICH DENMARK ApS etter en periode på 3 år.Se mere
17. desember 2009Regnskap for 2009 offentligjortFIRMENICH DENMARK ApSFIRMENICH DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Matthew Howard Furner er medlem av styret.Se mere
1. januar 2009Steen Nordmark Kunnerup blir med i ledelsenFIRMENICH DENMARK ApSSteen Nordmark Kunnerup blir med i ledelsen for FIRMENICH DENMARK ApS. Matthew Howard Furner er medlem av styret.Se mere
1. januar 2009Ny bransje: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknikFIRMENICH DENMARK ApSTidligere bransje: Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. Matthew Howard Furner er medlem av styret.Se mere
8. desember 2008Regnskap for 2008 offentligjortFIRMENICH DENMARK ApSFIRMENICH DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 14. mai 2007 til 30. juni. Matthew Howard Furner er medlem av styret.Se mere
28. november 2008Jean-Philippe Bruno Lebudel forlater ledelsenFIRMENICH DENMARK ApSJean-Philippe Bruno Lebudel forlater ledelsen for FIRMENICH DENMARK ApS etter en periode på 1 år. Matthew Howard Furner er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Fremstilling af andre fødevarer i.a.n.FIRMENICH DENMARK ApSTidligere bransje: Fremstilling af andre næringsmidler i øvrigt. Matthew Howard Furner er medlem av styret.Se mere
21. november 2007AdresseendringFIRMENICH DENMARK ApSFIRMENICH DENMARK ApS flytter fra København V til Brabrand. Matthew Howard Furner er medlem av styret.Se mere
6. juni 2007Matthew Howard Furner blir med i styretFIRMENICH DENMARK ApSMatthew Howard Furner blir med i styret for FIRMENICH DENMARK ApS.Se mere
6. juni 2007Jean-Philippe Bruno Lebudel blir med i ledelsenFIRMENICH DENMARK ApSJean-Philippe Bruno Lebudel erstatter Klaus Søgaard i ledelsen for FIRMENICH DENMARK ApS etter en periode på 3 uker. Matthew Howard Furner er medlem av styret.Se mere
6. juni 2007Ny bransje: Fremstilling af andre næringsmidler i øvrigtFIRMENICH DENMARK ApSTidligere bransje: Uoplyst. Matthew Howard Furner er medlem av styret.Se mere
6. juni 2007Nytt navn: FIRMENICH DENMARK ApSGFKJUS 758 ApSGFKJUS 758 ApS skifter navn til FIRMENICH DENMARK ApS. Matthew Howard Furner er medlem av styret.Se mere