6. november 2023Underskudd på DKK 21.947 Suca Holding ApSSuca Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Antonio Restino er medlem af ledelsen.Se mere
6. november 2023Underskudd på DKK 214.685 Pinza ApSPinza ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Antonio Restino eier 100% av virksomheten.Se mere
9. mai 2023Marco Avolio Terenzi blir med i ledelsenMarcantonio ApSMarco Avolio Terenzi erstatter Antonio Restino i ledelsen for Marcantonio ApS etter en periode på 6 år.Se mere
1. mai 2023Endring i eierkretsenMarcantonio ApSAntonio Restino er ikke lenger registrert som reell eier av Marcantonio ApS.Se mere
1. mai 2023Endring i eierkretsenGær ApSAntonio Restino er ikke lenger registrert som reell eier av Gær ApS.Se mere
26. januar 2023Antonio Restino forlater ledelsenPinza ApSAntonio Restino forlater ledelsen for Pinza ApS etter en periode på 3 år.Se mere
26. januar 2023Nytt navn: Pinza ApSMarcantonio Take Away 1 ApSMarcantonio Take Away 1 ApS skifter navn til Pinza ApS. Antonio Restino eier 100% av virksomheten.Se mere
1. januar 2023Endring i eierkretsenMarcantonio Take Away 1 ApSAntonio Restino øker sitt reelle eierskap av Marcantonio Take Away 1 ApS.Se mere
15. desember 2022Overskudd på DKK 19.511 Suca Holding ApSSuca Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Antonio Restino er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2022Underskudd på DKK 223.807 Marcantonio Take Away 1 ApSMarcantonio Take Away 1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Antonio Restino er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2022Underskudd på DKK 58.491 Marcantonio ApSMarcantonio ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Antonio Restino er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2022Underskudd på DKK 11.439 Gær ApSGær ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Antonio Restino eier 20% av virksomheten.Se mere
11. april 2022AdresseendringGær ApSGær ApS flytter fra Odense M til Odense C. Antonio Restino eier 20% av virksomheten.Se mere
7. april 2022Marco Avolio Terenzi blir med i ledelsenGær ApSMarco Avolio Terenzi erstatter Andrew Shackleton i ledelsen for Gær ApS etter en periode på 3 år. Antonio Restino eier 20% av virksomheten.Se mere
7. april 2022Endring i eierkretsenGær ApSAntonio Restino registrert som reell eier av Gær ApS.Se mere
7. april 2022Nytt navn: Gær ApSKromutter ApSKromutter ApS skifter navn til Gær ApS. Antonio Restino eier 20% av virksomheten.Se mere
3. desember 2021Overskudd på DKK 45.282 Suca Holding ApSSuca Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Antonio Restino er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2021Underskudd på DKK 145.578 Marcantonio Take Away 1 ApSMarcantonio Take Away 1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 6. februar 2020 til 30. juni. Antonio Restino er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2021Overskudd på DKK 71.997 Marcantonio ApSMarcantonio ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Antonio Restino er medlem af ledelsen.Se mere
27. november 2020Overskudd på DKK 47.369 Suca Holding ApSSuca Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Antonio Restino er medlem af ledelsen.Se mere