5. juliUnderskudd på DKK 361.622 Gær ApSGær ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Sine Lundbech eier 25% av virksomheten.Se mere
30. juni 2023Underskudd på DKK 186.882 Gær ApSGær ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Sine Lundbech eier 25% av virksomheten.Se mere
21. juni 2022Underskudd på DKK 11.439 Gær ApSGær ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Sine Lundbech eier 20% av virksomheten.Se mere
11. april 2022AdresseendringGær ApSGær ApS flytter fra Odense M til Odense C. Sine Lundbech eier 20% av virksomheten.Se mere
7. april 2022Marco Avolio Terenzi blir med i ledelsenGær ApSMarco Avolio Terenzi erstatter Andrew Shackleton i ledelsen for Gær ApS etter en periode på 3 år. Sine Lundbech eier 20% av virksomheten.Se mere
7. april 2022Endring i eierkretsenGær ApSSine Lundbech reduserer sitt reelle eierskap av Gær ApS.Se mere
7. april 2022Nytt navn: Gær ApSKromutter ApSKromutter ApS skifter navn til Gær ApS. Sine Lundbech eier 20% av virksomheten.Se mere
30. september 2021Ny selskapsform AnpartsselskabKromutter ApSVintapperstrædefestivals IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Kromutter ApS. Sine Lundbech eier 30% av virksomheten.Se mere
7. juli 2021Underskudd på DKK 17.910 Vintapperstrædefestivals IVSVintapperstrædefestivals IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Sine Lundbech eier 30% av virksomheten.Se mere
31. mars 2020Underskudd på DKK 43.808 Vintapperstrædefestivals IVSVintapperstrædefestivals IVS offentliggjør regnskap for perioden 20. februar 2019 til 31. desember 2019. Sine Lundbech eier 30% av virksomheten.Se mere
1. januar 2020Endring i eierkretsenVintapperstrædefestivals IVSSine Lundbech registrert som reell eier av Vintapperstrædefestivals IVS.Se mere