31. juli 2001Mark Erich Ebert forlater styretGUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKABMark Erich Ebert forlater styret for GUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKAB etter en periode på 3 år.Se mere
15. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortGUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKABGUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Mark Erich Ebert er medlem av styret.Se mere
29. mars 2001Erstatning i styretGUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKAB3 endringer i styret for GUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKAB. Mark Erich Ebert er fortsatt styremedlem.Se mere
31. desember 2000Flere forlater ledelsenGUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKAB2 personer forlater ledelsen for GUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKAB. Mark Erich Ebert er medlem av styret.Se mere
15. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortGUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKABGUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Mark Erich Ebert er medlem av styret.Se mere
22. mars 2000Uwe Wilhelm Kruschinski blir med i styretGUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKABUwe Wilhelm Kruschinski erstatter Ulf Gänger i styret for GUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKAB etter en periode på 2 år. Mark Erich Ebert er fortsatt styremedlem.Se mere
26. juli 1999Knud Jørgen Strange forlater ledelsenGUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKABKnud Jørgen Strange forlater ledelsen for GUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKAB etter en periode på 3 år. Mark Erich Ebert er medlem av styret.Se mere
5. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortGUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKABGUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Mark Erich Ebert er medlem av styret.Se mere
21. september 1998Mark Erich Ebert blir med i styretGUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKABMark Erich Ebert blir med i styret for GUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKAB.Se mere