8. januar 2003Uwe Wilhelm Kruschinski forlater styretGUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKABUwe Wilhelm Kruschinski forlater styret for GUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKAB etter en periode på 3 år.Se mere
3. januar 2003Per Skovsted forlater ledelsenGUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKABPer Skovsted forlater ledelsen for GUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKAB etter en periode på 17 år. Uwe Wilhelm Kruschinski er medlem av styret.Se mere
10. oktober 2002Erwin Sell forlater styretGUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKABErwin Sell forlater styret for GUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKAB etter en periode på 1 år. Uwe Wilhelm Kruschinski er fortsatt styremedlem.Se mere
12. juli 2002Kurt Bjørndal forlater styretGUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKABKurt Bjørndal forlater styret for GUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKAB etter en periode på 16 år. Uwe Wilhelm Kruschinski er fortsatt styremedlem.Se mere
16. mai 2002Seppo Jorma Siljama blir med i styretGUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKABSeppo Jorma Siljama blir med i styret for GUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKAB. Uwe Wilhelm Kruschinski er fortsatt styremedlem.Se mere
29. april 2002Regnskap for 2001 offentligjortGUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKABGUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Uwe Wilhelm Kruschinski er medlem av styret.Se mere
1. august 2001Erwin Sell blir med i styretGUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKABErwin Sell blir med i styret for GUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKAB. Uwe Wilhelm Kruschinski er fortsatt styremedlem.Se mere
31. juli 2001Mark Erich Ebert forlater styretGUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKABMark Erich Ebert forlater styret for GUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKAB etter en periode på 3 år. Uwe Wilhelm Kruschinski er fortsatt styremedlem.Se mere
15. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortGUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKABGUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Uwe Wilhelm Kruschinski er medlem av styret.Se mere
29. mars 2001Erstatning i styretGUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKAB3 endringer i styret for GUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKAB. Uwe Wilhelm Kruschinski er fortsatt styremedlem.Se mere
31. desember 2000Flere forlater ledelsenGUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKAB2 personer forlater ledelsen for GUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKAB. Uwe Wilhelm Kruschinski er medlem av styret.Se mere
15. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortGUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKABGUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Uwe Wilhelm Kruschinski er medlem av styret.Se mere
22. mars 2000Uwe Wilhelm Kruschinski blir med i styretGUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKABUwe Wilhelm Kruschinski erstatter Ulf Gänger i styret for GUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKAB etter en periode på 2 år.Se mere