22. mars 2000Uwe Wilhelm Kruschinski blir med i styretGUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKABUwe Wilhelm Kruschinski erstatter Ulf Gänger i styret for GUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKAB etter en periode på 2 år.Se mere
26. juli 1999Knud Jørgen Strange forlater ledelsenGUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKABKnud Jørgen Strange forlater ledelsen for GUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKAB etter en periode på 3 år. Ulf Gänger er medlem av styret.Se mere
5. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortGUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKABGUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Ulf Gänger er medlem av styret.Se mere
21. september 1998Mark Erich Ebert blir med i styretGUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKABMark Erich Ebert blir med i styret for GUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKAB. Ulf Gänger er fortsatt styremedlem.Se mere
3. juli 1998Regnskap for 1997 offentligjortGUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKABGUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Ulf Gänger er medlem av styret.Se mere
10. juni 1998Ulf Gänger blir med i styretGUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKABUlf Gänger blir med i styret for GUDME RAASCHOU BANKAKTIESELSKAB.Se mere