29. juniUnderskudd på EUR 2,0 mio.HPNow ApSHPNow ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mark Sherwood Redshaw er medlem av styret.Se mere
14. september 2023Nye navn i styretHPNow ApS3 nye medlemmer blir med i styret for HPNow ApS. Mark Sherwood Redshaw er fortsatt styremedlem.Se mere
27. juni 2023Underskudd på EUR 3,1 mio.HPNow ApSHPNow ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mark Sherwood Redshaw er medlem av styret.Se mere
9. juni 2022Underskudd på EUR 1,8 mio.HPNow ApSHPNow ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mark Sherwood Redshaw er medlem av styret.Se mere
19. april 2022AdresseendringHPNow ApSHPNow ApS flytter fra København N til Søborg. Mark Sherwood Redshaw er medlem av styret.Se mere
1. januar 2022Ny bransje: Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.HPNow ApSTidligere bransje: Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. Mark Sherwood Redshaw er medlem av styret.Se mere
19. november 2021Michelle Bernadette Robson blir med i styretHPNow ApSMichelle Bernadette Robson erstatter Kevin Arthur Eggers i styret for HPNow ApS etter en periode på 1 år. Mark Sherwood Redshaw er fortsatt styremedlem.Se mere
25. mai 2021Underskudd på EUR 1,1 mio.HPNow ApSHPNow ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Mark Sherwood Redshaw er medlem av styret.Se mere
2. juni 2020Nye navn i styretHPNow ApS2 nye medlemmer blir med i styret for HPNow ApS. Mark Sherwood Redshaw er fortsatt styremedlem.Se mere
28. april 2020Underskudd på EUR 534.065 HPNow ApSHPNow ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Mark Sherwood Redshaw er medlem av styret.Se mere
31. mai 2019Underskudd på EUR 587.234 HPNow ApSHPNow ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Mark Sherwood Redshaw er medlem av styret.Se mere
30. mai 2018Underskudd på EUR 318.656 HPNow ApSHPNow ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Mark Sherwood Redshaw er medlem av styret.Se mere
7. desember 2017Endring i eierkretsenHPNow ApS2 personer er ikke lenger registrert som reelle eier av HPNow ApS. Mark Sherwood Redshaw er medlem av styret.Se mere
6. desember 2017Mark Sherwood Redshaw blir med i styretHPNow ApSMark Sherwood Redshaw blir med i styret for HPNow ApS.Se mere
6. desember 2017Debasish Chakraborty forlater ledelsenHPNow ApSDebasish Chakraborty forlater ledelsen for HPNow ApS etter en periode på 2 år. Mark Sherwood Redshaw er medlem av styret.Se mere