29. juniUnderskudd på EUR 2,0 mio.HPNow ApSHPNow ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michelle Bernadette Robson er medlem av styret.Se mere
14. september 2023Nye navn i styretHPNow ApS3 nye medlemmer blir med i styret for HPNow ApS. Michelle Bernadette Robson er fortsatt styremedlem.Se mere
27. juni 2023Underskudd på EUR 3,1 mio.HPNow ApSHPNow ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Michelle Bernadette Robson er medlem av styret.Se mere
9. juni 2022Underskudd på EUR 1,8 mio.HPNow ApSHPNow ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Michelle Bernadette Robson er medlem av styret.Se mere
19. april 2022AdresseendringHPNow ApSHPNow ApS flytter fra København N til Søborg. Michelle Bernadette Robson er medlem av styret.Se mere
1. januar 2022Ny bransje: Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.HPNow ApSTidligere bransje: Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. Michelle Bernadette Robson er medlem av styret.Se mere
3. desember 2021 · Energy Supply DKUgens rokader i bestyrelser og direktionerHPNow ApS Michelle Bernadette Robson er indtrådt i bestyrelsen hos HPNow ApS i stedet for Kevin Arthur Eggers (kilde: Les artikkel
19. november 2021Michelle Bernadette Robson blir med i styretHPNow ApSMichelle Bernadette Robson erstatter Kevin Arthur Eggers i styret for HPNow ApS etter en periode på 1 år.Se mere