29. juniUnderskudd på EUR 2,0 mio.HPNow ApSHPNow ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Rasmus Frydendal er medlem af ledelsen.Se mere
25. juniOverskudd på DKK 0 Frydendal Holding ApSFrydendal Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Rasmus Frydendal er medlem af ledelsen.Se mere
14. september 2023Nye navn i styretHPNow ApS3 nye medlemmer blir med i styret for HPNow ApS. Rasmus Frydendal er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2023Underskudd på EUR 3,1 mio.HPNow ApSHPNow ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Rasmus Frydendal er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2023Overskudd på DKK 0 Frydendal Holding ApSFrydendal Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Rasmus Frydendal er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2022Underskudd på DKK 5.967 Frydendal Holding ApSFrydendal Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Rasmus Frydendal er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2022Underskudd på EUR 1,8 mio.HPNow ApSHPNow ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Rasmus Frydendal er medlem af ledelsen.Se mere
19. april 2022AdresseendringHPNow ApSHPNow ApS flytter fra København N til Søborg. Rasmus Frydendal er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2022Ny bransje: Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.HPNow ApSTidligere bransje: Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. Rasmus Frydendal er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 2021Michelle Bernadette Robson blir med i styretHPNow ApSMichelle Bernadette Robson erstatter Kevin Arthur Eggers i styret for HPNow ApS etter en periode på 1 år. Rasmus Frydendal er medlem af ledelsen.Se mere
8. oktober 2021Ny selskapsform AnpartsselskabFrydendal Holding ApSFrydendal Holding IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Frydendal Holding ApS. Rasmus Frydendal er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 2021Overskudd på DKK 0 Frydendal Holding IVSFrydendal Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Rasmus Frydendal er medlem af ledelsen.Se mere
25. mai 2021Underskudd på EUR 1,1 mio.HPNow ApSHPNow ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Rasmus Frydendal er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.Frydendal Holding IVSTidligere bransje: Uoplyst. Rasmus Frydendal er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2020 · Metal Supply DenmarkNyt fra direktioner og bestyrelser - del 1HPNow ApS Rasmus Frydendal og Kevin Arthur Eggers er indtrådt i bestyrelsen hos HPNow ApS (kilde: Les artikkel
8. juni 2020Underskudd på DKK 938 Frydendal Holding IVSFrydendal Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Rasmus Frydendal er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2020Rasmus Frydendal blir med i styretHPNow ApSRasmus Frydendal blir med i styret for HPNow ApS.Se mere
28. april 2020Underskudd på EUR 534.065 HPNow ApSHPNow ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Rasmus Frydendal er medlem af ledelsen.Se mere