26. juniOverskudd på DKK 1.381 NATURE'S FIRST A/SNATURE'S FIRST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Martin Lynge Thomsen er medlem av styret.Se mere
5. desember 2023Overskudd på DKK 573.344 APPETIT - LEVNEDSMIDLER A/SAPPETIT - LEVNEDSMIDLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Martin Lynge Thomsen er medlem av styret.Se mere
8. juni 2023Underskudd på DKK 30.505 NATURE'S FIRST A/SNATURE'S FIRST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Martin Lynge Thomsen er medlem av styret.Se mere
6. desember 2022Overskudd på DKK 507.666 APPETIT - LEVNEDSMIDLER A/SAPPETIT - LEVNEDSMIDLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Martin Lynge Thomsen er medlem av styret.Se mere
28. juni 2022Overskudd på DKK 10.065 NATURE'S FIRST A/SNATURE'S FIRST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Martin Lynge Thomsen er medlem av styret.Se mere
1. april 2022Underskudd på DKK 413.646 APPETIT - LEVNEDSMIDLER A/SAPPETIT - LEVNEDSMIDLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Martin Lynge Thomsen er medlem av styret.Se mere
7. juli 2021Overskudd på DKK 2.526 NATURE'S FIRST A/SNATURE'S FIRST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Martin Lynge Thomsen er medlem av styret.Se mere
31. mars 2021Overskudd på DKK 277.546 APPETIT - LEVNEDSMIDLER A/SAPPETIT - LEVNEDSMIDLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Martin Lynge Thomsen er medlem av styret.Se mere
30. august 2020Underskudd på DKK 25.043 NATURE'S FIRST A/SNATURE'S FIRST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Martin Lynge Thomsen er medlem av styret.Se mere
13. februar 2020Overskudd på DKK 21.992 APPETIT - LEVNEDSMIDLER A/SAPPETIT - LEVNEDSMIDLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Martin Lynge Thomsen er medlem av styret.Se mere
19. juni 2019Underskudd på DKK 12.110 NATURE'S FIRST A/SNATURE'S FIRST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Martin Lynge Thomsen er medlem av styret.Se mere
14. mars 2019Overskudd på DKK 632.522 APPETIT - LEVNEDSMIDLER A/SAPPETIT - LEVNEDSMIDLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Martin Lynge Thomsen er medlem av styret.Se mere
15. juni 2018Underskudd på DKK 70.424 NATURE'S FIRST A/SNATURE'S FIRST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Martin Lynge Thomsen er medlem av styret.Se mere
14. mars 2018Overskudd på DKK 67.227 APPETIT - LEVNEDSMIDLER A/SAPPETIT - LEVNEDSMIDLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017. Martin Lynge Thomsen er medlem av styret.Se mere
20. juni 2017Underskudd på DKK 74.413 NATURE'S FIRST A/SNATURE'S FIRST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Martin Lynge Thomsen er medlem av styret.Se mere
13. mars 2017Overskudd på DKK 69.372 APPETIT - LEVNEDSMIDLER A/SAPPETIT - LEVNEDSMIDLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016. Martin Lynge Thomsen er medlem av styret.Se mere
10. juni 2016Underskudd på DKK 57.673 NATURE'S FIRST A/SNATURE'S FIRST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Martin Lynge Thomsen er medlem av styret.Se mere
16. mars 2016Overskudd på DKK 510.579 APPETIT - LEVNEDSMIDLER A/SAPPETIT - LEVNEDSMIDLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2015. Martin Lynge Thomsen er medlem av styret.Se mere
4. juni 2015Overskudd på DKK 62.914 NATURE'S FIRST A/SNATURE'S FIRST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Martin Lynge Thomsen er medlem av styret.Se mere
3. mars 2015Overskudd på DKK 1,2 mio.APPETIT - LEVNEDSMIDLER A/SAPPETIT - LEVNEDSMIDLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Martin Lynge Thomsen er medlem av styret.Se mere