28. juniUnderskudd på DKK 2.906 NATURE'S FIRST TRADING ApSNATURE'S FIRST TRADING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Palle Lynge Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. juniOverskudd på DKK 1.381 NATURE'S FIRST A/SNATURE'S FIRST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Palle Lynge Thomsen er medlem av styret.Se mere
5. desember 2023Overskudd på DKK 573.344 APPETIT - LEVNEDSMIDLER A/SAPPETIT - LEVNEDSMIDLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Palle Lynge Thomsen er medlem av styret.Se mere
21. august 2023Ny bransje: SkovningNATURE'S FIRST TRADING ApSTidligere bransje: Blomsterforretninger. Palle Lynge Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2023Overskudd på DKK 14.507 NATURE'S FIRST TRADING ApSNATURE'S FIRST TRADING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Palle Lynge Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2023Underskudd på DKK 30.505 NATURE'S FIRST A/SNATURE'S FIRST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Palle Lynge Thomsen er medlem av styret.Se mere
6. desember 2022Overskudd på DKK 507.666 APPETIT - LEVNEDSMIDLER A/SAPPETIT - LEVNEDSMIDLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Palle Lynge Thomsen er medlem av styret.Se mere
28. juni 2022Overskudd på DKK 10.065 NATURE'S FIRST A/SNATURE'S FIRST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Palle Lynge Thomsen er medlem av styret.Se mere
27. juni 2022Underskudd på DKK 80.098 NATURE'S FIRST TRADING ApSNATURE'S FIRST TRADING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Palle Lynge Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2022Underskudd på DKK 413.646 APPETIT - LEVNEDSMIDLER A/SAPPETIT - LEVNEDSMIDLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Palle Lynge Thomsen er medlem av styret.Se mere
9. juli 2021Underskudd på DKK 67.828 NATURE'S FIRST TRADING ApSNATURE'S FIRST TRADING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Palle Lynge Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2021Overskudd på DKK 2.526 NATURE'S FIRST A/SNATURE'S FIRST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Palle Lynge Thomsen er medlem av styret.Se mere
5. juli 2021Palle Lynge Thomsen blir med i ledelsenNATURE'S FIRST TRADING ApSPalle Lynge Thomsen erstatter Jørgen Thomsen i ledelsen for NATURE'S FIRST TRADING ApS etter en periode på 16 år.Se mere
31. mars 2021Overskudd på DKK 277.546 APPETIT - LEVNEDSMIDLER A/SAPPETIT - LEVNEDSMIDLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Palle Lynge Thomsen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2021Endring i eierkretsenNATURE'S FIRST TRADING ApSPalle Lynge Thomsen registrert som reell eier av NATURE'S FIRST TRADING ApS.Se mere
30. august 2020Underskudd på DKK 25.043 NATURE'S FIRST A/SNATURE'S FIRST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Palle Lynge Thomsen er medlem av styret.Se mere
13. februar 2020Overskudd på DKK 21.992 APPETIT - LEVNEDSMIDLER A/SAPPETIT - LEVNEDSMIDLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Palle Lynge Thomsen er medlem av styret.Se mere
19. juni 2019Underskudd på DKK 12.110 NATURE'S FIRST A/SNATURE'S FIRST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Palle Lynge Thomsen er medlem av styret.Se mere
14. mars 2019Overskudd på DKK 632.522 APPETIT - LEVNEDSMIDLER A/SAPPETIT - LEVNEDSMIDLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Palle Lynge Thomsen er medlem av styret.Se mere
15. juni 2018Underskudd på DKK 70.424 NATURE'S FIRST A/SNATURE'S FIRST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Palle Lynge Thomsen er medlem av styret.Se mere