3. mars 2003Bettina Rørbæk Sørensen blir med i styretAPPETIT - LEVNEDSMIDLER A/SBettina Rørbæk Sørensen erstatter Erik Jensen i styret for APPETIT - LEVNEDSMIDLER A/S etter en periode på 17 år.Se mere
21. mars 2002Regnskap for 2001 offentligjortAPPETIT - LEVNEDSMIDLER A/SAPPETIT - LEVNEDSMIDLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2000 til 30. september 2001. Erik Jensen er styreleder.Se mere
31. mai 2001Erik Jensen forlater styretNORDIC GOURMET A/SErik Jensen forlater styret for NORDIC GOURMET A/S etter en periode på 14 år.Se mere
3. april 2001Regnskap for 2000 offentligjortAPPETIT - LEVNEDSMIDLER A/SAPPETIT - LEVNEDSMIDLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1999 til 30. september 2000. Erik Jensen er styreleder.Se mere
1. februar 2001Endring i eierkretsenAPPETIT - LEVNEDSMIDLER A/SJørgen Thomsen registrert som reell eier av APPETIT - LEVNEDSMIDLER A/S. Erik Jensen er styreleder.Se mere
3. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortNORDIC GOURMET A/SNORDIC GOURMET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Erik Jensen er styreleder.Se mere
3. april 2000Regnskap for 1999 offentligjortAPPETIT - LEVNEDSMIDLER A/SAPPETIT - LEVNEDSMIDLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1998 til 30. september 1999. Erik Jensen er styreleder.Se mere
2. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortNORDIC GOURMET A/SNORDIC GOURMET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Erik Jensen er styreleder.Se mere
6. april 1999Regnskap for 1998 offentligjortAPPETIT - LEVNEDSMIDLER A/SAPPETIT - LEVNEDSMIDLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1997 til 30. september 1998. Erik Jensen er styreleder.Se mere
27. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortNORDIC GOURMET A/SNORDIC GOURMET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Erik Jensen er styreleder.Se mere
26. mars 1998Regnskap for 1997 offentligjortAPPETIT - LEVNEDSMIDLER A/SAPPETIT - LEVNEDSMIDLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1996 til 30. september 1997. Erik Jensen er styreleder.Se mere
3. juli 1997Regnskap for 1996 offentligjortNORDIC GOURMET A/SNORDIC GOURMET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Erik Jensen er styreleder.Se mere
19. mars 1997Regnskap for 1996 offentligjortAPPETIT - LEVNEDSMIDLER A/SAPPETIT - LEVNEDSMIDLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1995 til 30. september 1996. Erik Jensen er styreleder.Se mere
14. februar 1997Nytt navn: APPETIT - LEVNEDSMIDLER A/SAPPETIT - LEVENDSMIDLER A/SAPPETIT - LEVENDSMIDLER A/S skifter navn til APPETIT - LEVNEDSMIDLER A/S. Erik Jensen er styreleder.Se mere
19. juli 1996Regnskap for 1995 offentligjortNORDIC GOURMET A/SNORDIC GOURMET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Erik Jensen er styreleder.Se mere
19. april 1996Regnskap for 1995 offentligjortAPPETIT - LEVENDSMIDLER A/SAPPETIT - LEVENDSMIDLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1994 til 30. september 1995. Erik Jensen er styreleder.Se mere
1. mai 1995Susanne Ejsing forlater styretAPPETIT - LEVENDSMIDLER A/SSusanne Ejsing forlater styret for APPETIT - LEVENDSMIDLER A/S etter en periode på 9 år. Erik Jensen er fortsatt styreleder.Se mere
23. juli 1992Jørgen Baltzer forlater styretAPPETIT - LEVENDSMIDLER A/SJørgen Baltzer forlater styret for APPETIT - LEVENDSMIDLER A/S etter en periode på 6 år. Erik Jensen er fortsatt styreleder.Se mere
19. september 1991Endring i eierkretsenNORDIC GOURMET A/SJørgen Thomsen registrert som reell eier av NORDIC GOURMET A/S. Erik Jensen er styreleder.Se mere
28. juni 1991Nytt navn: NORDIC GOURMET A/SNORTH-FRESH SEAFOOD A/SNORTH-FRESH SEAFOOD A/S skifter navn til NORDIC GOURMET A/S. Erik Jensen er styreleder.Se mere