11. septemberMartin Yong Siersbæk Simonsen blir med i ledelsenWalor ApSMartin Yong Siersbæk Simonsen blir med i ledelsen for Walor ApS.Se mere
11. septemberEndring i eierkretsenWalor ApS3 personer endrer deres reelle eierskab av Walor ApS. Martin Yong Siersbæk Simonsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. juniUnderskudd på DKK 4.303 MS Holding 2016 ApSMS Holding 2016 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Martin Yong Siersbæk Simonsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. januarEndring i eierkretsenCHAININTRA ApSPer Rohrdanz reduserer sitt reelle eierskap av CHAININTRA ApS. Martin Yong Siersbæk Simonsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2023Underskudd på DKK 3,4 mio.CHAININTRA ApSCHAININTRA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Martin Yong Siersbæk Simonsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 2023Underskudd på DKK 7.770 MS Holding 2016 ApSMS Holding 2016 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Martin Yong Siersbæk Simonsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2022Underskudd på DKK 4,0 mio.CHAININTRA ApSCHAININTRA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Martin Yong Siersbæk Simonsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. juli 2022Nye navn i ledelsenCHAININTRA ApS2 nye personer i ledelsen for CHAININTRA ApS. Martin Yong Siersbæk Simonsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. juli 2022Endring i eierkretsenCHAININTRA ApSPer Rohrdanz reduserer sitt reelle eierskap av CHAININTRA ApS. Martin Yong Siersbæk Simonsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2022Underskudd på DKK 7.115 MS Holding 2016 ApSMS Holding 2016 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Martin Yong Siersbæk Simonsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2022AdresseendringCHAININTRA ApSCHAININTRA ApS flytter fra København V til København K. Martin Yong Siersbæk Simonsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. februar 2022Martin Yong Siersbæk Simonsen blir med i ledelsenCHAININTRA ApSMartin Yong Siersbæk Simonsen blir med i ledelsen for CHAININTRA ApS.Se mere
20. mai 2021Underskudd på DKK 7.875 MS Holding 2016 ApSMS Holding 2016 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Martin Yong Siersbæk Simonsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 2020Overskudd på DKK 7.600 MS Holding 2016 ApSMS Holding 2016 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Martin Yong Siersbæk Simonsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2019Overskudd på DKK 7.069 MS Holding 2016 ApSMS Holding 2016 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Martin Yong Siersbæk Simonsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2018Overskudd på DKK 887 MS Holding 2016 ApSMS Holding 2016 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Martin Yong Siersbæk Simonsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. april 2018Ny bransje: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologiMS Holding 2016 ApSTidligere bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber. Martin Yong Siersbæk Simonsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2017James Michael John Scott blir adm. direktørVendigo Finance Denmark ApSJames Michael John Scott erstatter Martin Yong Siersbæk Simonsen som adm. direktør i Vendigo Finance Denmark ApS.Se mere
2. juni 2017Underskudd på DKK 5,2 mio.Vendigo Finance Denmark ApSVendigo Finance Denmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 25. februar 2016 til 31. desember 2016. Martin Yong Siersbæk Simonsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. mai 2017Overskudd på DKK 3.863 MS Holding 2016 ApSMS Holding 2016 ApS offentliggjør regnskap for perioden 10. februar 2016 til 31. desember 2016. Martin Yong Siersbæk Simonsen er medlem af ledelsen.Se mere