11. septemberSøren Harkjær Iversen blir med i ledelsenWalor ApSSøren Harkjær Iversen blir med i ledelsen for Walor ApS.Se mere
11. septemberEndring i eierkretsenWalor ApS3 personer endrer deres reelle eierskab av Walor ApS. Søren Harkjær Iversen er medlem af ledelsen.Se mere
15. januarEndring i eierkretsenCHAININTRA ApSPer Rohrdanz reduserer sitt reelle eierskap av CHAININTRA ApS. Søren Harkjær Iversen er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2023Underskudd på DKK 3,4 mio.CHAININTRA ApSCHAININTRA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Søren Harkjær Iversen er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2022Underskudd på DKK 4,0 mio.CHAININTRA ApSCHAININTRA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Søren Harkjær Iversen er medlem af ledelsen.Se mere
15. juli 2022Søren Harkjær Iversen blir med i ledelsenCHAININTRA ApSSøren Harkjær Iversen blir med i ledelsen for CHAININTRA ApS.Se mere
15. juli 2022Endring i eierkretsenCHAININTRA ApSPer Rohrdanz reduserer sitt reelle eierskap av CHAININTRA ApS. Søren Harkjær Iversen er medlem af ledelsen.Se mere