11. septemberPer Rohrdanz blir med i ledelsenWalor ApSPer Rohrdanz blir med i ledelsen for Walor ApS.Se mere
11. septemberEndring i eierkretsenWalor ApSPer Rohrdanz registrert som reell eier av Walor ApS.Se mere
15. januarEndring i eierkretsenCHAININTRA ApSPer Rohrdanz reduserer sitt reelle eierskap av CHAININTRA ApS.Se mere
27. desember 2023Overskudd på DKK 686.484 PRZ HOLDING ApSPRZ HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Per Rohrdanz er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2023Underskudd på DKK 3,4 mio.CHAININTRA ApSCHAININTRA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Per Rohrdanz er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2023Overskudd på DKK 46.026 INFONIZE ApSINFONIZE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Per Rohrdanz er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2022Underskudd på DKK 4,0 mio.CHAININTRA ApSCHAININTRA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Per Rohrdanz er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2022Overskudd på DKK 1.150 INFONIZE ApSINFONIZE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Per Rohrdanz er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2022Underskudd på DKK 1,3 mio.PRZ HOLDING ApSPRZ HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Per Rohrdanz er medlem af ledelsen.Se mere
15. juli 2022Per Rohrdanz blir med i ledelsenCHAININTRA ApSPer Rohrdanz blir med i ledelsen for CHAININTRA ApS.Se mere
15. juli 2022Endring i eierkretsenCHAININTRA ApSPer Rohrdanz reduserer sitt reelle eierskap av CHAININTRA ApS.Se mere
30. mai 2022AdresseendringCHAININTRA ApSCHAININTRA ApS flytter fra København V til København K. Per Rohrdanz eier 28,9% av virksomheten.Se mere
1. februar 2022Martin Yong Siersbæk Simonsen blir med i ledelsenCHAININTRA ApSMartin Yong Siersbæk Simonsen blir med i ledelsen for CHAININTRA ApS. Per Rohrdanz eier 28,9% av virksomheten.Se mere
21. desember 2021Overskudd på DKK 443.672 PRZ HOLDING ApSPRZ HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Per Rohrdanz er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2021Underskudd på DKK 4,1 mio.CHAININTRA ApSCHAININTRA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Per Rohrdanz eier 28,9% av virksomheten.Se mere
1. desember 2021Underskudd på DKK 9.410 INFONIZE ApSINFONIZE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Per Rohrdanz er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 2021AdresseendringCHAININTRA ApSCHAININTRA ApS flytter fra København S til København V. Per Rohrdanz eier 28,9% av virksomheten.Se mere
12. januar 2021Endring i eierkretsenCHAININTRA ApSPer Rohrdanz reduserer sitt reelle eierskap av CHAININTRA ApS.Se mere
1. desember 2020Underskudd på DKK 1,7 mio.PRZ HOLDING ApSPRZ HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Per Rohrdanz er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2020Underskudd på DKK 4,8 mio.CHAININTRA ApSCHAININTRA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Per Rohrdanz eier 31,9% av virksomheten.Se mere