2. januar 2006Knud Mohr forlater styretA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIKnud Mohr forlater styret for A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI etter en periode på 4 år.Se mere
11. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Knud Mohr er medlem av styret.Se mere
28. april 2005Flemming Aaskov Jørgensen forlater styretA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIFlemming Aaskov Jørgensen forlater styret for A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI etter en periode på 2 år. Knud Mohr er fortsatt styremedlem.Se mere
5. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Knud Mohr er medlem av styret.Se mere
25. november 2003Sven Dyrløv Madsen forlater styretA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNISven Dyrløv Madsen forlater styret for A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI etter en periode på 6 år. Knud Mohr er fortsatt styremedlem.Se mere
5. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Knud Mohr er medlem av styret.Se mere
30. april 2003Erstatning i styretA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI3 endringer i styret for A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI. Knud Mohr er fortsatt styremedlem.Se mere
30. april 2003AdresseendringA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI flytter til ny adresse i København Ø. Knud Mohr er medlem av styret.Se mere
17. januar 2003Hsieh Fu Hua forlater styretA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIHsieh Fu Hua forlater styret for A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI etter en periode på 2 år. Knud Mohr er fortsatt styremedlem.Se mere
22. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Knud Mohr er medlem av styret.Se mere
6. mai 2002Knud Mohr blir med i styretA/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIKnud Mohr blir med i styret for A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI.Se mere
25. september 1998Knud Mohr forlater styretAFRIDAN ApSKnud Mohr forlater styret for AFRIDAN ApS etter en periode på 4 år.Se mere
30. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortAFRIDAN ApSAFRIDAN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Knud Mohr er medlem av styret.Se mere
6. juli 1997Regnskap for 1996 offentligjortAFRIDAN ApSAFRIDAN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Knud Mohr er medlem av styret.Se mere
7. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortAFRIDAN ApSAFRIDAN ApS offentliggjør regnskap for perioden 14. mars 1995 til 31. desember 1995. Knud Mohr er medlem av styret.Se mere
29. desember 1995Kjeld Klitgaard Olsen forlater styretAFRIDAN ApSKjeld Klitgaard Olsen forlater styret for AFRIDAN ApS etter en periode på 10 måneder. Knud Mohr er fortsatt styremedlem.Se mere
14. mars 1995StiftelseAFRIDAN ApSAFRIDAN ApS stiftes i bransjen anden engroshandel. Knud Mohr er medlem av styret.Se mere