1. oktober 2014Amalia Hadjipapa Charalambidou blir med i styretSKYWAYS TECHNICS A/SAmalia Hadjipapa Charalambidou erstatter Piotr Ikanowicz i styret for SKYWAYS TECHNICS A/S etter en periode på 2 år.Se mere
29. mai 2014Overskudd på DKK 5 SKYWAYS TECHNICS A/SSKYWAYS TECHNICS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Piotr Ikanowicz er medlem av styret.Se mere
23. mai 2013Overskudd på DKK 6,7 mio.SKYWAYS TECHNICS A/SSKYWAYS TECHNICS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2012 til 31. desember 2012. Piotr Ikanowicz er medlem av styret.Se mere
22. mai 2012AdresseendringSKYWAYS TECHNICS A/SSKYWAYS TECHNICS A/S flytter fra København Ø til Sønderborg. Piotr Ikanowicz er medlem av styret.Se mere
15. mai 2012Piotr Ikanowicz blir med i styretSKYWAYS TECHNICS A/SPiotr Ikanowicz blir med i styret for SKYWAYS TECHNICS A/S.Se mere
15. mai 2012Benjamin Jais Nielsen blir adm. direktørSKYWAYS TECHNICS A/SBenjamin Jais Nielsen blir adm. direktør i SKYWAYS TECHNICS A/S. Piotr Ikanowicz er medlem av styret.Se mere
15. mai 2012AdresseendringSKYWAYS TECHNICS A/SSKYWAYS TECHNICS A/S flytter fra København K til København Ø. Piotr Ikanowicz er medlem av styret.Se mere
15. mai 2012Ny bransje: Reparation og vedligeholdelse af luft- og rumfartøjerSKYWAYS TECHNICS A/STidligere bransje: Uoplyst. Piotr Ikanowicz er medlem av styret.Se mere
15. mai 2012Nytt navn: SKYWAYS TECHNICS A/SA/S PAS 2012 NR. 1014A/S PAS 2012 NR. 1014 skifter navn til SKYWAYS TECHNICS A/S. Piotr Ikanowicz er medlem av styret.Se mere