24. mars 2000Poul-Egon Jørgensen forlater styretTULLEBØLLE BRUGSFORENINGPoul-Egon Jørgensen forlater styret for TULLEBØLLE BRUGSFORENING etter en periode på 5 år.Se mere
16. oktober 1999StiftelseTULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING stiftes i bransjen supermarkeder. Poul-Egon Jørgensen er styreleder.Se mere
27. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortTULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Poul-Egon Jørgensen er styreleder.Se mere
31. mars 1999Leif Fredskov blir med i styretTULLEBØLLE BRUGSFORENINGLeif Fredskov erstatter Merete Pryds i styret for TULLEBØLLE BRUGSFORENING etter en periode på 4 år. Poul-Egon Jørgensen er fortsatt styreleder.Se mere
27. mars 1998Kai Strandmark forlater styretTULLEBØLLE BRUGSFORENINGKai Strandmark forlater styret for TULLEBØLLE BRUGSFORENING etter en periode på 3 år. Poul-Egon Jørgensen er fortsatt styreleder.Se mere
11. desember 1996Poul-Egon Jørgensen forlater styretERGO-LINE A/SPoul-Egon Jørgensen forlater styret for ERGO-LINE A/S etter en periode på 6 år.Se mere
11. desember 1996Poul-Egon Jørgensen forlater ledelsenERGO-LINE A/SPoul-Egon Jørgensen forlater ledelsen for ERGO-LINE A/S etter en periode på 6 år.Se mere
30. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortTULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Poul-Egon Jørgensen er styreleder.Se mere
9. august 1995Poul-Egon Jørgensen blir med i styretTULLEBØLLE BRUGSFORENINGPoul-Egon Jørgensen blir med i styret for TULLEBØLLE BRUGSFORENING.Se mere
9. august 1995Ny status NORMALTULLEBØLLE BRUGSFORENINGTidligere status: Ukjent. Poul-Egon Jørgensen er styreleder.Se mere
24. november 1992Ny status UNDER KONKURSERGO-LINE A/STidligere status: Normal. Poul-Egon Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 1991Nytt navn: ERGO-LINE A/SA/S PSE NR. 4157A/S PSE NR. 4157 skifter navn til ERGO-LINE A/S. Poul-Egon Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 1991Flere forlater styretA/S PSE NR. 41573 medlemmer forlater styret for A/S PSE NR. 4157. Poul-Egon Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 1991Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenA/S PSE NR. 4157Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for A/S PSE NR. 4157 etter en periode på 8 måneder. Poul-Egon Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 1991StiftelseA/S PSE NR. 4157A/S PSE NR. 4157 stiftes i 1991. Poul-Egon Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere