27. juni 1988Stig Bergseth forlater styretSTATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/SStig Bergseth forlater styret for STATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/S etter en periode på 5 år.Se mere
30. september 1987Nytt navn: STATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/SAKTIESELSKABET AF 1. JULI 1986AKTIESELSKABET AF 1. JULI 1986 skifter navn til STATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/S. Stig Bergseth er medlem av styret.Se mere
13. juni 1983StiftelseAKTIESELSKABET AF 1. JULI 1986AKTIESELSKABET AF 1. JULI 1986 stiftes i bransjen anden virksomhedsrådgivning. Stig Bergseth er medlem av styret.Se mere