13. juni 1995Svein Nedland forlater styretSTATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/SSvein Nedland forlater styret for STATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/S etter en periode på 12 år.Se mere
16. november 1993Steinar Kåre Westre forlater ledelsenSTATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/SSteinar Kåre Westre forlater ledelsen for STATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/S etter en periode på 10 år. Svein Nedland er medlem av styret.Se mere
30. september 1992Sverre Kristian Asserson forlater ledelsenSTATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/SSverre Kristian Asserson forlater ledelsen for STATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/S etter en periode på 9 år. Svein Nedland er medlem av styret.Se mere
17. februar 1992Ole Aga forlater styretSTATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/SOle Aga forlater styret for STATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/S etter en periode på 9 år. Svein Nedland er fortsatt styremedlem.Se mere
19. april 1991Flere forlater styretSTATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/S2 medlemmer forlater styret for STATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/S. Svein Nedland er fortsatt styremedlem.Se mere
18. oktober 1989Jostein Ravndal forlater ledelsenSTATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/SJostein Ravndal forlater ledelsen for STATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/S etter en periode på 6 år. Svein Nedland er medlem av styret.Se mere
27. juni 1988Stig Bergseth forlater styretSTATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/SStig Bergseth forlater styret for STATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/S etter en periode på 5 år. Svein Nedland er fortsatt styremedlem.Se mere
30. september 1987Nytt navn: STATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/SAKTIESELSKABET AF 1. JULI 1986AKTIESELSKABET AF 1. JULI 1986 skifter navn til STATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/S. Svein Nedland er medlem av styret.Se mere
13. juni 1983StiftelseAKTIESELSKABET AF 1. JULI 1986AKTIESELSKABET AF 1. JULI 1986 stiftes i bransjen anden virksomhedsrådgivning. Svein Nedland er medlem av styret.Se mere