1. maiAdresseendringCIRKUS MØLLER ApSCIRKUS MØLLER ApS flytter fra Frederiksberg til Gilleleje. Søren Laursen Møller er adm. direktør i virksomheten.Se mere
20. aprilOverskudd på DKK 33.961 CIRKUS MØLLER ApSCIRKUS MØLLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Søren Laursen Møller er adm. direktør i virksomheten.Se mere
20. aprilFlere forlater ledelsenCIRKUS MØLLER ApS6 personer forlater ledelsen for CIRKUS MØLLER ApS. Søren Laursen Møller er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. mai 2023Underskudd på DKK 17.151 CIRKUS MØLLER ApSCIRKUS MØLLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Søren Laursen Møller er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. mai 2022Overskudd på DKK 45.505 CIRKUS MØLLER ApSCIRKUS MØLLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Søren Laursen Møller er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. april 2021Overskudd på DKK 44.602 CIRKUS MØLLER ApSCIRKUS MØLLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Søren Laursen Møller er adm. direktør i virksomheten.Se mere
29. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.CIRKUS MØLLER ApSTidligere bransje: Uoplyst. Søren Laursen Møller er adm. direktør i virksomheten.Se mere
29. mai 2020Overskudd på DKK 25.215 CIRKUS MØLLER ApSCIRKUS MØLLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Søren Laursen Møller er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. mai 2019Underskudd på DKK 14.937 CIRKUS MØLLER ApSCIRKUS MØLLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Søren Laursen Møller er adm. direktør i virksomheten.Se mere
9. februar 2019AdresseendringCIRKUS MØLLER ApSCIRKUS MØLLER ApS flytter fra Frederiksberg C til Frederiksberg. Søren Laursen Møller er adm. direktør i virksomheten.Se mere
3. mai 2018Overskudd på DKK 2.731 CIRKUS MØLLER ApSCIRKUS MØLLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Søren Laursen Møller er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. mai 2017Overskudd på DKK 27.691 CIRKUS MØLLER ApSCIRKUS MØLLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Søren Laursen Møller er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. mai 2017Christian Møller Nielsen blir med i ledelsenCIRKUS MØLLER ApSChristian Møller Nielsen blir med i ledelsen for CIRKUS MØLLER ApS. Søren Laursen Møller er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. mai 2016Overskudd på DKK 492 CIRKUS MØLLER ApSCIRKUS MØLLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Søren Laursen Møller er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. mai 2015Overskudd på DKK 20.186 CIRKUS MØLLER ApSCIRKUS MØLLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Søren Laursen Møller er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. januar 2015Oliver Møller Nielsen blir med i ledelsenCIRKUS MØLLER ApSOliver Møller Nielsen blir med i ledelsen for CIRKUS MØLLER ApS. Søren Laursen Møller er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. mai 2014Overskudd på DKK 3.728 CIRKUS MØLLER ApSCIRKUS MØLLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Søren Laursen Møller er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. mai 2013Underskudd på DKK 1.154 CIRKUS MØLLER ApSCIRKUS MØLLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Søren Laursen Møller er adm. direktør i virksomheten.Se mere
14. mai 2013Katrine Højrup Ebbesen blir med i ledelsenCIRKUS MØLLER ApSKatrine Højrup Ebbesen blir med i ledelsen for CIRKUS MØLLER ApS. Søren Laursen Møller er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortCIRKUS MØLLER ApSCIRKUS MØLLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 14. mars 2011 til 31. desember 2011. Søren Laursen Møller er adm. direktør i virksomheten.Se mere