9. august 2006Thorkild Hulmose Petersen forlater styretBILCENTRET HAMMEL INVEST A/SThorkild Hulmose Petersen forlater styret for BILCENTRET HAMMEL INVEST A/S etter en periode på 23 år.Se mere
17. februar 2006AdresseendringBILCENTRET HAMMEL INVEST A/SBILCENTRET HAMMEL INVEST A/S flytter til ny adresse i Hammel. Thorkild Hulmose Petersen er medlem av styret.Se mere
24. oktober 2005Regnskap for 2005 offentligjortBILCENTRET HAMMEL INVEST A/SBILCENTRET HAMMEL INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2004 til 30. april. Thorkild Hulmose Petersen er medlem av styret.Se mere
13. oktober 2004Regnskap for 2004 offentligjortBILCENTRET HAMMEL INVEST A/SBILCENTRET HAMMEL INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2003 til 30. april. Thorkild Hulmose Petersen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2004Ny bransje: Udlejning af erhvervsejendommeBILCENTRET HAMMEL INVEST A/STidligere bransje: Anden udlejning af boliger. Thorkild Hulmose Petersen er medlem av styret.Se mere
20. oktober 2003Regnskap for 2003 offentligjortBILCENTRET HAMMEL INVEST A/SBILCENTRET HAMMEL INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2002 til 30. april. Thorkild Hulmose Petersen er medlem av styret.Se mere
2. oktober 2002Regnskap for 2002 offentligjortBILCENTRET HAMMEL INVEST A/SBILCENTRET HAMMEL INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2001 til 30. april. Thorkild Hulmose Petersen er medlem av styret.Se mere
4. oktober 2001Regnskap for 2001 offentligjortBILCENTRET HAMMEL INVEST A/SBILCENTRET HAMMEL INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2000 til 30. april. Thorkild Hulmose Petersen er medlem av styret.Se mere
27. september 2000Regnskap for 2000 offentligjortBILCENTRET HAMMEL INVEST A/SBILCENTRET HAMMEL INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1999 til 30. april. Thorkild Hulmose Petersen er medlem av styret.Se mere
6. oktober 1999Regnskap for 1999 offentligjortBILCENTRET HAMMEL INVEST A/SBILCENTRET HAMMEL INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1998 til 30. april. Thorkild Hulmose Petersen er medlem av styret.Se mere
30. september 1998Regnskap for 1998 offentligjortBILCENTRET HAMMEL INVEST A/SBILCENTRET HAMMEL INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1997 til 30. april. Thorkild Hulmose Petersen er medlem av styret.Se mere
1. oktober 1997Regnskap for 1997 offentligjortBILCENTRET HAMMEL INVEST A/SBILCENTRET HAMMEL INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1996 til 30. april. Thorkild Hulmose Petersen er medlem av styret.Se mere
17. oktober 1996Regnskap for 1996 offentligjortBILCENTRET HAMMEL INVEST A/SBILCENTRET HAMMEL INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1995 til 30. april. Thorkild Hulmose Petersen er medlem av styret.Se mere
17. oktober 1994Arne Kristensen forlater styretBILCENTRET HAMMEL INVEST A/SArne Kristensen forlater styret for BILCENTRET HAMMEL INVEST A/S etter en periode på 12 år. Thorkild Hulmose Petersen er fortsatt styremedlem.Se mere
25. september 1990Aksel Schmidt Pedersen forlater styretBILCENTRET HAMMEL INVEST A/SAksel Schmidt Pedersen forlater styret for BILCENTRET HAMMEL INVEST A/S etter en periode på 8 år. Thorkild Hulmose Petersen er fortsatt styremedlem.Se mere
15. februar 1983StiftelseBILCENTRET HAMMEL INVEST A/SBILCENTRET HAMMEL INVEST A/S stiftes i bransjen anden udlejning af boliger. Thorkild Hulmose Petersen er medlem av styret.Se mere