19. februar 2002Heine Svenstrup blir med i styretMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/SHeine Svenstrup erstatter Arne Kristensen i styret for MOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/S etter en periode på 35 år.Se mere
19. februar 2001Regnskap for 2000 offentligjortMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/SMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 1999 til 31. oktober 2000. Arne Kristensen er medlem av styret.Se mere
17. mars 2000Regnskap for 1999 offentligjortMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/SMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 1998 til 31. oktober 1999. Arne Kristensen er medlem av styret.Se mere
26. februar 1999Regnskap for 1998 offentligjortMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/SMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 1997 til 31. oktober 1998. Arne Kristensen er medlem av styret.Se mere
27. februar 1998Regnskap for 1997 offentligjortMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/SMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 1996 til 31. oktober 1997. Arne Kristensen er medlem av styret.Se mere
18. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/SMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 1995 til 31. oktober 1996. Arne Kristensen er medlem av styret.Se mere
26. juni 1996Regnskap for 1995 offentligjortMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/SMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 1994 til 31. oktober 1995. Arne Kristensen er medlem av styret.Se mere
25. januar 1996Johannes Axelsen forlater styretMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/SJohannes Axelsen forlater styret for MOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/S etter en periode på 29 år. Arne Kristensen er fortsatt styremedlem.Se mere
25. januar 1996Johannes Axelsen forlater ledelsenMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/SJohannes Axelsen forlater ledelsen for MOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/S etter en periode på 29 år. Arne Kristensen er medlem av styret.Se mere
17. oktober 1994Arne Kristensen forlater styretBILCENTRET HAMMEL INVEST A/SArne Kristensen forlater styret for BILCENTRET HAMMEL INVEST A/S etter en periode på 12 år.Se mere
25. september 1990Aksel Schmidt Pedersen forlater styretBILCENTRET HAMMEL INVEST A/SAksel Schmidt Pedersen forlater styret for BILCENTRET HAMMEL INVEST A/S etter en periode på 8 år. Arne Kristensen er fortsatt styremedlem.Se mere
15. februar 1983StiftelseBILCENTRET HAMMEL INVEST A/SBILCENTRET HAMMEL INVEST A/S stiftes i bransjen anden udlejning af boliger. Arne Kristensen er medlem av styret.Se mere
5. april 1967StiftelseMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/SMOTORCOMPAGNIET I HAMMEL A/S stiftes i bransjen detailhandel med biler. Arne Kristensen er medlem av styret.Se mere